Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Loose (bis 19.12.2015) | 05.01.1963 | ||||
Torwart | |||||
25 | Daniel Masuch (bis 30.06.2015) | 24.04.1977 | |||
35 | Max Schulze Niehues (bis 30.06.2024) | 11.11.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philip Röhe (bis 30.06.2015) | 25.04.1994 | |||
3 | Fabian Hergesell (bis 30.06.2015) | 25.12.1985 | |||
4 | Aaron Berzel (ab 14.01.2015) (bis 31.08.2015) | 29.05.1992 | |||
5 | Patrick Kirsch (bis 30.06.2015) | 01.01.1981 | |||
6 | Kevin Schöneberg (bis 30.06.2016) | 24.08.1985 | |||
8 | Marc Heitmeier (bis 30.06.2016) | 18.03.1985 | |||
15 | Simon Scherder | 02.04.1993 | |||
16 | Dominik Schmidt (bis 30.06.2015) | 01.07.1987 | |||
24 | Marco Pischorn (bis 30.06.2016) | 01.01.1986 | |||
31 | Thorsten Schulz (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2015) | 05.12.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Marcus Piossek (bis 31.08.2015) | 21.07.1989 | |||
10 | Amaury Bischoff (bis 20.01.2017) | 31.03.1987 | |||
14 | Julian Riedel (bis 30.06.2015) | 10.08.1991 | |||
17 | Erik Zenga (bis 30.06.2015) | 18.01.1993 | |||
20 | Philipp Hoffmann (bis 05.07.2020) | 19.06.1992 | |||
21 | Jens Truckenbrod (bis 30.06.2015) | 18.02.1980 | |||
27 | Mehmet Kara (bis 30.06.2017) | 21.11.1983 | |||
30 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2015) | 07.07.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Marcel Reichwein (bis 30.06.2016) | 21.02.1986 | |||
11 | Abdenour Amachaibou (bis 30.06.2016) | 22.01.1987 | |||
19 | Rogier Krohne (bis 30.06.2016) | 23.11.1986 | |||
23 | Emil Atlason (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 22.07.1993 | |||
26 | Michael Holt (bis 30.06.2015) | 01.02.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |