Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Boris (ab 10.11.2014) (bis 30.06.2015) | 03.06.1975 | ||||
Matthias Hagner (bis 03.11.2014) | 15.08.1974 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Seibert (ab 03.11.2014) (bis 30.06.2015) | 15.07.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dominik Poremba (bis 30.06.2015) | 14.02.1987 | |||
12 | Daniel Duschner (bis 30.06.2015) | 22.01.1995 | |||
22 | Christoph Thies (bis 30.06.2017) | 06.11.1996 | |||
22 | Christoph Thies (bis 30.06.2016) | 06.11.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Til Bauman (bis 30.06.2016) | 29.03.1995 | |||
3 | Charles Butte (bis 30.06.2015) | 22.12.1991 | |||
4 | Evangelos Papaefthimiou (bis 30.06.2015) | 06.03.1991 | |||
5 | Christopher Schadeberg (bis 30.06.2015) | 11.06.1991 | |||
13 | Haluk Arslan (bis 30.06.2016) | 24.10.1994 | |||
14 | Ricardo Retterath (bis 30.06.2015) | 20.07.1991 | |||
15 | Serkan Dalman (bis 30.06.2017) | 13.04.1987 | |||
15 | Serkan Dalman (bis 30.06.2016) | 13.04.1987 | |||
18 | Walid Sekkour (ab 23.01.2015) (bis 30.06.2015) | 12.08.1993 | |||
21 | Til Bauman (bis 30.06.2017) | 29.03.1995 | |||
21 | Philipp Frisch (bis 30.06.2016) | 13.02.1992 | |||
25 | Ryo Kato (ab 13.10.2014) (bis 30.06.2015) | 20.08.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Abdullah Keseroğlu (ab 13.07.2014) (bis 30.06.2015) | 07.02.1988 | |||
7 | Manuel Glowacz (bis 30.06.2015) | 29.09.1987 | |||
10 | Konstantin Möllering (bis 30.06.2015) | 09.06.1990 | |||
11 | Daniel Mičunović (ab 12.12.2014) (bis 30.06.2015) | 18.10.1994 | |||
11 | Mirson Volina (bis 31.12.2014) | 08.01.1990 | |||
17 | Sven König (bis 30.06.2016) | 18.06.1996 | |||
19 | Mathias Hartwig (ab 17.07.2014) (bis 30.06.2015) | 25.06.1994 | |||
20 | Yannick Geisler (bis 30.06.2015) | 23.09.1994 | |||
31 | Mark Zeh (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 19.11.1983 | |||
Sturm | |||||
8 | Markus Hayer (bis 30.06.2015) | 18.08.1985 | |||
9 | Zouhair Bouadoud (bis 30.06.2016) | 06.01.1986 | |||
16 | Julian Quaas (bis 30.06.2015) | 27.01.1994 | |||
18 | Marvin Helm (bis 31.12.2014) | 12.04.1995 | |||
23 | Ali Ibrahimaj (bis 30.06.2015) | 18.08.1991 | |||
24 | Ardian Kameraj (ab 01.08.2014) (bis 30.06.2015) | 06.04.1993 | |||
27 | Malte Nieweler (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2015) | 10.04.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 20:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |