Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alois Schwartz (bis 30.06.2016) | 28.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marco Knaller (bis 30.08.2017) | 26.03.1987 | |||
22 | Michael Hiegl (bis 30.06.2015) | 08.04.1993 | |||
33 | Manuel Riemann (bis 30.06.2015) | 09.09.1988 | |||
Abwehr | |||||
3 | Radoslav Zabavník (bis 21.08.2014) | 16.09.1980 | |||
5 | Daniel Schulz (bis 30.06.2016) | 21.02.1986 | |||
11 | Moritz Kuhn (bis 30.06.2017) | 01.08.1991 | |||
14 | Tim Kister (bis 30.06.2022) | 30.12.1986 | |||
17 | Florian Hübner (bis 30.06.2016) | 01.03.1991 | |||
19 | Leart Pacarada (bis 30.06.2020) | 08.10.1994 | |||
27 | Seyi Olajengbesi (bis 30.06.2016) | 17.11.1980 | |||
29 | Eric Schaaf (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2016) | 29.05.1990 | |||
30 | Lukas Kübler (bis 30.06.2015) | 30.08.1992 | |||
32 | Timo Achenbach (bis 30.06.2015) | 03.09.1982 | |||
34 | Marc Pfertzel (bis 30.06.2015) | 21.05.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Denis Linsmayer (bis 29.07.2021) | 19.09.1991 | |||
7 | Marco Thiede (bis 30.06.2017) | 20.05.1992 | |||
10 | Robert Zillner (bis 30.06.2016) | 04.08.1985 | |||
15 | Alexander Bieler (bis 30.06.2016) | 05.09.1992 | |||
18 | Steven Zellner (ab 02.02.2015) (bis 09.01.2017) | 14.03.1991 | |||
20 | Jim-Patrick Müller (bis 23.01.2015) | 04.08.1989 | |||
21 | Manuel Stiefler (bis 30.06.2018) | 25.07.1988 | |||
23 | Kevin Kratz (bis 30.06.2016) | 21.01.1987 | |||
24 | Nono (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 30.03.1993 | |||
24 | Simon Tüting (bis 01.02.2015) | 07.09.1986 | |||
31 | Stefan Kulovits (bis 30.06.2020) | 19.04.1983 | |||
37 | Marvin Knoll (bis 25.01.2015) | 05.12.1990 | |||
Sturm | |||||
8 | Nicky Adler (bis 30.06.2015) | 23.05.1985 | |||
9 | Aziz Bouhaddouz (bis 30.06.2016) | 30.03.1987 | |||
12 | Andrew Wooten (bis 30.06.2015) | 30.09.1989 | |||
13 | René Gartler (bis 30.06.2015) | 21.10.1985 | |||
20 | Solomon Okoronkwo (ab 28.01.2015) (bis 30.06.2015) | 02.03.1987 | |||
26 | Ranisav Jovanović (bis 30.06.2016) | 05.11.1980 | |||
verliehen | |||||
Philipp Kühn (bis 30.06.2015) | 29.03.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |