Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Interimstrainer | |||||
Christian Hock (ab 12.04.2015) (bis 30.06.2015) | 11.04.1970 | ||||
Trainer | |||||
Marc Kienle (bis 12.04.2015) | 22.10.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Kolke (bis 30.06.2019) | 18.08.1990 | |||
19 | Niklas Reichel (bis 30.06.2016) | 14.10.1995 | |||
21 | Raphael Laux (bis 30.06.2015) | 22.04.1991 | |||
25 | Florian Fromlowitz (bis 30.06.2015) | 02.07.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Herzig (bis 30.01.2015) | 10.12.1983 | |||
4 | Robert Müller (bis 30.06.2015) | 12.11.1986 | |||
5 | Julian Grupp (bis 30.06.2015) | 29.07.1991 | |||
6 | Patrick Funk (bis 30.06.2018) | 11.02.1990 | |||
14 | Thomas Geyer (bis 30.06.2016) | 06.03.1991 | |||
17 | Daniel Wein (bis 30.06.2017) | 05.02.1994 | |||
18 | Jonas Acquistapace (ab 08.01.2015) (bis 13.08.2015) | 18.06.1989 | |||
22 | Maximilian Ahlschwede (bis 27.01.2015) | 10.02.1990 | |||
26 | Michael Wiemann (bis 30.06.2015) | 09.02.1987 | |||
27 | Alexander Nandzik (bis 30.06.2015) | 12.09.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Lars Guenther (bis 30.06.2015) | 13.11.1994 | ||||
7 | Alexander Riemann (bis 14.07.2015) | 12.04.1992 | |||
8 | David Blacha (ab 09.01.2015) (bis 30.06.2018) | 22.10.1990 | |||
8 | Jonatan Kotzke (bis 20.01.2016) | 18.03.1990 | |||
10 | Tobias Jänicke (bis 30.06.2015) | 16.03.1989 | |||
13 | Marius Kleinsorge (bis 30.06.2016) | 30.10.1995 | |||
18 | Maik Vetter (bis 24.08.2014) | 06.09.1991 | |||
23 | Alf Mintzel (bis 30.06.2019) | 21.12.1981 | |||
28 | Nils-Ole Book (bis 30.06.2018) | 17.02.1986 | |||
31 | Sebastian Mrowca (bis 30.06.2016) | 16.01.1994 | |||
32 | Kevin Schindler (bis 30.06.2017) | 21.05.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Marco Königs (bis 31.12.2014) | 25.01.1990 | |||
11 | Soufian Benyamina (bis 31.08.2015) | 02.03.1990 | |||
20 | José Vunguidica (bis 30.06.2015) | 03.01.1990 | |||
24 | Luca Schnellbacher (bis 30.06.2017) | 06.05.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 18:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |