Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Gisdol (bis 26.10.2015) | 17.08.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Kaspari (bis 30.06.2015) | 03.11.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Baumann | 02.06.1990 | |||
13 | Jens Grahl (bis 30.06.2016) | 22.09.1988 | |||
30 | Koen Casteels (bis 20.01.2015) | 25.06.1992 | |||
33 | Alexander Stolz (bis 30.06.2016) | 13.10.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Andreas Beck (bis 30.06.2015) | 13.03.1987 | |||
4 | Ermin Bicakcic (bis 30.06.2023) | 24.01.1990 | |||
15 | Jeremy Toljan (bis 30.08.2017) | 08.08.1994 | |||
19 | David Abraham (bis 30.06.2015) | 16.07.1986 | |||
20 | Jin-Su Kim (bis 11.01.2017) | 13.06.1992 | |||
21 | Kevin Akpoguma (bis 30.06.2015) | 19.04.1995 | |||
22 | Nicolai Rapp (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 13.12.1996 | |||
25 | Niklas Süle (bis 30.06.2017) | 03.09.1995 | |||
29 | Jannik Vestergaard (bis 27.01.2015) | 03.08.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Sebastian Rudy (bis 30.06.2017) | 28.02.1990 | |||
8 | Eugen Polanski (bis 30.06.2018) | 17.03.1986 | |||
8 | Filip Malbašić (bis 13.08.2014) | 18.11.1992 | |||
10 | Roberto Firmino (bis 30.06.2015) | 02.10.1991 | |||
11 | Jiloan Hamad (bis 30.01.2015) | 06.11.1990 | |||
12 | Tobias Strobl (bis 30.06.2016) | 12.05.1990 | |||
14 | Tarik Elyounoussi (bis 30.06.2016) | 23.02.1988 | |||
16 | Pirmin Schwegler (bis 30.06.2017) | 09.03.1987 | |||
17 | Steven Zuber (ab 14.08.2014) (bis 17.01.2019) | 17.08.1991 | |||
17 | Tobias Weis (bis 31.08.2014) | 30.07.1985 | |||
18 | Nadiem Amiri (bis 30.07.2019) | 27.10.1996 | |||
22 | Bruno Nazário (bis 27.08.2014) | 09.02.1995 | |||
23 | Sejad Salihović (bis 30.06.2015) | 08.10.1984 | |||
36 | Grischa Prömel (ab 01.01.2015) (bis 11.08.2015) | 09.01.1995 | |||
Sturm | |||||
- | Knowledge Musona (bis 31.12.2014) | 21.06.1990 | |||
9 | Sven Schipplock (bis 24.07.2015) | 08.11.1988 | |||
26 | Janik Haberer (bis 30.06.2015) | 02.04.1994 | |||
27 | Anthony Modeste (bis 30.06.2015) | 14.04.1988 | |||
28 | Ádám Szalai (bis 04.01.2016) | 09.12.1987 | |||
31 | Kevin Volland (bis 30.06.2016) | 30.07.1992 | |||
38 | Kai Herdling (bis 30.06.2016) | 27.06.1984 | |||
verliehen | |||||
Bruno Nazário (ab 28.08.2014) (bis 31.12.2015) | 09.02.1995 | ||||
Michael Gregoritsch (bis 30.06.2015) | 18.04.1994 | ||||
Sandro Wieser (bis 30.06.2015) | 03.02.1993 | ||||
Tobias Weis (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 30.07.1985 | ||||
Filip Malbašić (ab 14.08.2014) (bis 30.06.2015) | 18.11.1992 | ||||
Afriyie Acquah (bis 30.06.2015) | 05.01.1992 | ||||
Vincenzo Grifo (ab 17.07.2014) (bis 30.06.2015) | 07.04.1993 | ||||
Júnior Ponce (bis 30.06.2015) | 16.02.1994 | ||||
Jiloan Hamad (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2015) | 06.11.1990 | ||||
Luis Advíncula (bis 30.06.2015) | 02.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 14:30 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2014 20:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2015 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.04.2015 20:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |