Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gertjan Verbeek (ab 22.12.2014) (bis 11.07.2017) | 01.08.1962 | ||||
Peter Neururer (bis 09.12.2014) | 26.04.1955 | ||||
Interimstrainer | |||||
Frank Heinemann (ab 09.12.2014) (bis 22.12.2014) | 08.01.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Raymond Libregts (ab 22.12.2014) (bis 30.06.2016) | 25.12.1964 | ||||
Thomas Reis (ab 07.01.2015) (bis 30.06.2015) | 04.10.1973 | ||||
Frank Heinemann (bis 09.12.2014) | 08.01.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Luthe (bis 30.06.2016) | 10.03.1987 | |||
31 | Michael Esser (bis 30.06.2015) | 22.11.1987 | |||
32 | Felix Dornebusch (bis 30.06.2019) | 12.07.1994 | |||
38 | Marius Weeke (bis 30.06.2015) | 14.03.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Gyamerah (bis 30.06.2015) | 18.06.1995 | |||
3 | Fabian Holthaus (bis 30.06.2015) | 17.01.1995 | |||
4 | Malcolm Cacutalua (ab 27.08.2014) (bis 30.06.2016) | 15.11.1994 | |||
5 | Heiko Butscher (bis 30.06.2015) | 28.07.1980 | |||
6 | Jan Šimůnek (bis 30.06.2016) | 20.02.1987 | |||
13 | Felix Bastians (ab 17.11.2014) (bis 30.06.2015) | 09.05.1988 | |||
15 | Nicolas Abdat (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 29.11.1996 | |||
19 | Patrick Fabian (bis 30.06.2020) | 11.10.1987 | |||
21 | Stefano Celozzi (ab 14.07.2014) (bis 30.06.2020) | 02.11.1988 | |||
23 | Florian Jungwirth (bis 31.08.2014) | 27.01.1989 | |||
24 | Timo Perthel (bis 03.01.2019) | 11.02.1989 | |||
37 | Lukas Klostermann (bis 21.08.2014) | 03.06.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Anthony Losilla | 10.03.1986 | |||
10 | Yusuke Tasaka (bis 30.06.2015) | 08.07.1985 | |||
14 | Adnan Zahirović (bis 30.06.2015) | 23.03.1990 | |||
16 | Ridvan Balci (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 29.09.1993 | |||
17 | Tobias Weis (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 30.07.1985 | |||
18 | Danny Latza (bis 30.06.2015) | 07.12.1989 | |||
20 | Piotr Ćwielong (bis 30.06.2016) | 23.04.1986 | |||
23 | Thomas Eisfeld (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 18.01.1993 | |||
25 | Onur Bulut (bis 30.06.2016) | 16.04.1994 | |||
27 | Michaël Maria (ab 06.01.2015) (bis 30.06.2016) | 31.01.1995 | |||
29 | Julian Stock (bis 03.09.2015) | 23.10.1995 | |||
39 | Henrik Gulden (bis 19.08.2015) | 29.12.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Marco Terrazzino (bis 30.06.2015) | 15.04.1991 | |||
9 | Stanislav Šesták (bis 18.05.2015) | 16.12.1982 | |||
11 | Michael Gregoritsch (bis 30.06.2015) | 18.04.1994 | |||
22 | Simon Terodde (bis 30.06.2016) | 02.03.1988 | |||
27 | Selim Gündüz (bis 30.06.2015) | 16.05.1994 | |||
28 | Joel Reinholz (bis 30.06.2015) | 01.05.1994 | |||
33 | Mikael Forssell (ab 29.08.2014) (bis 30.06.2015) | 15.03.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 20:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |