Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Ruthenbeck (bis 30.06.2015) | 19.04.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Bernhardt (bis 30.06.2022) | 21.08.1985 | |||
1 | Daniel Bernhardt (bis 30.06.2021) | 21.08.1985 | |||
16 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2015) | 15.05.1986 | |||
25 | Oliver Schnitzler (bis 07.07.2016) | 13.10.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Robert Schick (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.08.1993 | |||
3 | André Hainault (bis 30.06.2015) | 17.06.1986 | |||
4 | Oliver Barth (bis 30.06.2016) | 06.10.1979 | |||
5 | Jürgen Mössmer (bis 11.08.2014) | 11.06.1989 | |||
6 | Sascha Mockenhaupt (bis 30.06.2015) | 10.09.1991 | |||
17 | Phil Ofosu-Ayeh (bis 30.06.2015) | 15.09.1991 | |||
20 | Lucão (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 22.07.1992 | |||
21 | Thorsten Schulz (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2018) | 05.12.1984 | |||
22 | Dennis Chessa (bis 30.06.2016) | 19.10.1992 | |||
26 | Arne Feick (bis 30.06.2015) | 01.04.1988 | |||
29 | Sebastian Neumann (bis 30.06.2016) | 18.02.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Ludwig (bis 30.06.2015) | 11.09.1990 | ||||
5 | Jürgen Gjasula (ab 10.09.2014) (bis 30.06.2015) | 05.12.1985 | |||
7 | Leandro Grech (bis 30.06.2015) | 14.10.1980 | |||
8 | Collin Quaner (bis 30.06.2015) | 18.06.1991 | |||
10 | Nejmeddin Daghfous (bis 30.06.2015) | 01.10.1986 | |||
11 | Michael Klauß (bis 30.06.2016) | 20.04.1987 | |||
13 | Felix Nierichlo (bis 30.06.2015) | 14.05.1993 | |||
14 | Markus Steinhöfer (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 07.03.1986 | |||
15 | Gianluca Korte (ab 15.01.2015) (bis 30.06.2015) | 29.08.1990 | |||
18 | Maximilian Oesterhelweg (bis 30.06.2015) | 21.07.1990 | |||
20 | Manuel Junglas (bis 01.01.2015) | 31.01.1989 | |||
21 | Fabio Kaufmann (bis 30.06.2015) | 08.09.1992 | |||
23 | Andreas Hofmann (bis 30.06.2015) | 13.04.1986 | |||
24 | Dominick Drexler (bis 30.06.2016) | 26.05.1990 | |||
27 | Thomas Steinherr (bis 30.06.2015) | 04.05.1993 | |||
31 | Maximilian Welzmüller (bis 30.06.2015) | 10.01.1990 | |||
32 | Nicola Zahner (bis 30.06.2016) | 02.08.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Robert Lechleiter (bis 30.06.2015) | 01.07.1980 | |||
19 | Orhan Ademi (ab 15.01.2015) (bis 30.06.2015) | 28.10.1991 | |||
19 | Takuma Abe (bis 14.07.2014) | 05.12.1987 | |||
28 | Fabian Weiß (bis 28.01.2015) | 23.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 14:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2015 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |