Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
René Weiler (bis 30.06.2016) | 13.09.1973 | ||||
Torwart | |||||
Ramon Castellucci (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 06.03.1997 | ||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
22 | Patrick Rakovsky (bis 30.06.2017) | 02.06.1993 | |||
26 | Thorsten Kirschbaum (bis 30.06.2017) | 20.04.1987 | |||
32 | Benjamin Uphoff (bis 31.08.2015) | 08.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mišo Brečko (ab 30.07.2015) (bis 30.06.2018) | 01.05.1984 | |||
3 | Even Hovland (bis 30.06.2017) | 14.02.1989 | |||
4 | Davy Bulthuis (bis 30.06.2017) | 28.06.1990 | |||
5 | Jürgen Mössmer (bis 30.06.2016) | 11.06.1989 | |||
6 | László Sepsi (bis 30.06.2018) | 07.06.1986 | |||
23 | Tim Leibold (bis 30.06.2019) | 30.11.1993 | |||
28 | Lukas Mühl (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2021) | 27.01.1997 | |||
33 | Georg Margreitter (ab 24.08.2015) (bis 30.06.2021) | 07.11.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Danny Blum (bis 30.06.2016) | 07.01.1991 | |||
8 | Jan Polák (bis 30.06.2016) | 14.03.1981 | |||
10 | Timo Gebhart (bis 30.01.2016) | 12.04.1989 | |||
14 | Kevin Möhwald (bis 30.06.2018) | 03.07.1993 | |||
15 | Robert Koch (bis 30.06.2016) | 26.02.1986 | |||
16 | Zoltán Stieber (ab 18.01.2016) (bis 30.06.2016) | 16.10.1988 | |||
16 | Niklas Stark (bis 25.08.2015) | 14.04.1995 | |||
17 | Sebastian Kerk (bis 30.06.2016) | 17.04.1994 | |||
18 | Hanno Behrens (bis 30.06.2021) | 26.03.1990 | |||
19 | Rúrik Gíslason (bis 17.01.2018) | 25.02.1988 | |||
21 | Willi Evseev (bis 09.01.2016) | 14.02.1992 | |||
27 | Philipp Hercher (bis 03.01.2017) | 21.03.1996 | |||
28 | Alessandro Schöpf (bis 07.01.2016) | 07.02.1994 | |||
29 | Patrick Erras (bis 12.07.2020) | 21.01.1995 | |||
31 | Ondřej Petrák (bis 26.01.2020) | 11.03.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Guido Burgstaller (bis 08.01.2017) | 24.04.1989 | |||
11 | Jakub Sylvestr (bis 13.01.2016) | 02.02.1989 | |||
20 | Stefan Kutschke (bis 07.01.2016) | 03.11.1988 | |||
24 | Niclas Füllkrug (bis 30.06.2016) | 09.02.1993 | |||
36 | Cedric Teuchert (bis 02.01.2018) | 14.01.1997 | |||
verliehen | |||||
Stefan Kutschke (ab 08.01.2016) (bis 30.06.2017) | 03.11.1988 | ||||
Willi Evseev (ab 09.01.2016) (bis 30.06.2016) | 14.02.1992 | ||||
11 | Jakub Sylvestr (ab 13.01.2016) (bis 30.06.2016) | 02.02.1989 | |||
33 | Tobias Pachonik (bis 30.06.2016) | 04.01.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 10.08.2015 18:30 Uhr |
1 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2015 19:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.12.2015 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |