Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
André Hofschneider (ab 05.03.2016) (bis 30.06.2016) | 10.06.1970 | ||||
Sascha Lewandowski (ab 02.09.2015) (bis 04.03.2016) | 05.10.1971 | ||||
Norbert Düwel (bis 31.08.2015) | 05.01.1968 | ||||
Interimstrainer | |||||
André Hofschneider (ab 23.02.2016) (bis 04.03.2016) | 10.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Haas (bis 30.06.2016) | 01.08.1983 | |||
12 | Jakob Busk (ab 15.01.2016) (bis 30.06.2024) | 12.09.1993 | |||
12 | Mohamed Amsif (bis 13.07.2016) | 07.02.1989 | |||
20 | Steve Kroll (bis 01.08.2016) | 07.05.1997 | |||
Abwehr | |||||
3 | Emanuel Pogatetz (ab 05.01.2016) (bis 30.06.2017) | 16.01.1983 | |||
4 | Roberto Punčec (bis 30.06.2017) | 27.10.1991 | |||
5 | Benjamin Kessel (bis 30.06.2017) | 01.10.1987 | |||
6 | Denis Prychynenko (bis 12.01.2016) | 17.02.1992 | |||
28 | Christopher Trimmel | 24.02.1987 | |||
29 | Michael Parensen (bis 30.06.2020) | 24.06.1986 | |||
34 | Fabian Schönheim (bis 30.06.2019) | 14.02.1987 | |||
37 | Toni Leistner (bis 30.06.2018) | 19.08.1990 | |||
38 | Oliver Oschkenat (bis 11.08.2015) | 22.12.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Cihan Kahraman (bis 30.06.2017) | 08.10.1998 | ||||
2 | Christopher Quiring (bis 13.01.2017) | 23.11.1990 | |||
7 | Benjamin Köhler (bis 30.06.2017) | 04.08.1980 | |||
8 | Stephan Fürstner (bis 30.06.2018) | 11.09.1987 | |||
10 | Dennis Daube (bis 30.06.2018) | 11.07.1989 | |||
13 | Raffael Korte (bis 30.06.2017) | 29.08.1990 | |||
14 | Adrian Nikçi (bis 30.06.2017) | 10.11.1989 | |||
18 | Kenny Redondo (bis 11.01.2019) | 29.08.1994 | |||
19 | Damir Kreilach (bis 07.02.2018) | 16.04.1989 | |||
23 | Felix Kroos (ab 28.01.2016) (bis 30.06.2016) | 12.03.1991 | |||
27 | Eroll Zejnullahu (bis 30.06.2017) | 19.10.1994 | |||
31 | Leonard Koch (bis 30.06.2016) | 23.05.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Sören Brandy (bis 09.01.2017) | 06.05.1985 | |||
11 | Maximilian Thiel (bis 30.06.2017) | 03.02.1993 | |||
15 | Bobby Wood (ab 06.07.2015) (bis 30.06.2016) | 15.11.1992 | |||
21 | Collin Quaner (bis 20.01.2017) | 18.06.1991 | |||
24 | Steven Skrzybski (bis 30.06.2018) | 18.11.1992 | |||
33 | Bajram Nebihi (bis 03.01.2016) | 05.08.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.08.2015 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |