Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milorad Pilipović (bis 30.06.2016) | 03.06.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Müller | 08.09.1988 | |||
1 | Dennis Müller (bis 30.06.2023) | 08.09.1988 | |||
1 | Dennis Müller (bis 30.06.2021) | 08.09.1988 | |||
30 | Jérôme Reisacher (bis 30.06.2018) | 14.09.1991 | |||
31 | Michael Walz (bis 30.06.2016) | 26.10.1986 | |||
Abwehr | |||||
Vincent Keller (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 21.12.1992 | ||||
2 | Joseph Könyit (ab 21.09.2015) (bis 30.06.2016) | 29.04.1992 | |||
4 | Bryan Gaul (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 08.10.1989 | |||
4 | Manuel Gleichauf (bis 01.01.2016) | 26.10.1989 | |||
5 | Walter Adam (bis 30.06.2022) | 08.01.1992 | |||
8 | Marco Waldraff (bis 30.06.2016) | 06.02.1992 | |||
11 | Bernhard Wiesler (bis 30.06.2016) | 10.09.1984 | |||
17 | Michael Schlegel (bis 06.12.2016) | 17.08.1987 | |||
19 | Nico Beck (bis 30.06.2016) | 27.10.1995 | |||
20 | Pierre Göppert (bis 30.06.2016) | 18.01.1993 | |||
22 | Tobias Klein (bis 30.06.2023) | 13.04.1991 | |||
25 | Frano Buhovac (bis 30.06.2017) | 09.05.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Fabian Nopper (bis 30.06.2021) | 21.03.1990 | |||
7 | Yannick Häringer | 20.10.1989 | |||
7 | Yannick Häringer (bis 30.06.2023) | 20.10.1989 | |||
7 | Yannick Häringer (bis 30.06.2021) | 20.10.1989 | |||
9 | Aslan Ulubiev (bis 30.06.2017) | 25.12.1991 | |||
15 | Damir Imamovic (bis 30.06.2016) | 16.04.1995 | |||
18 | Gabriel Gallus (bis 18.08.2015) | 06.02.1989 | |||
21 | Dennis Bührer (bis 30.06.2016) | 13.03.1983 | |||
24 | Ergi Alihoxha (bis 30.06.2022) | 14.12.1993 | |||
24 | Ergi Alihoxha (bis 30.06.2021) | 14.12.1993 | |||
26 | Lukas Metzinger (bis 30.06.2017) | 21.01.1996 | |||
27 | Erich Sautner (bis 30.06.2018) | 06.11.1991 | |||
Sturm | |||||
10 | Artur Fellanxa (bis 30.06.2016) | 30.06.1989 | |||
12 | Serhat Ilhan (bis 30.06.2017) | 18.08.1996 | |||
13 | Rico Wehrle (bis 30.06.2016) | 04.09.1993 | |||
14 | Mirco Barella (bis 30.06.2016) | ||||
16 | Damian Kaminski (bis 26.01.2016) | 27.02.1991 | |||
23 | Johannes Fiand (bis 30.06.2016) | 05.10.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 14:30 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |