Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Stratos (bis 30.06.2016) | 09.10.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bernhard Hendl (bis 30.06.2019) | 09.08.1992 | |||
12 | Tim Siegemeyer (bis 30.06.2018) | 01.09.1996 | |||
Abwehr | |||||
Marvin Dumke (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 18.02.1997 | ||||
4 | Philipp Haastrup (bis 30.06.2016) | 05.03.1982 | |||
5 | Patrick Brendel (bis 16.02.2016) | 06.12.1987 | |||
15 | Rico Steinhauer (bis 30.06.2017) | 15.01.1993 | |||
19 | Adli Lachheb (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 22.06.1987 | |||
19 | Robin Mannsfeld (bis 10.01.2016) | 10.02.1995 | |||
21 | Nils Göwecke (bis 30.06.2017) | 16.07.1991 | |||
22 | Christof Köhne (bis 30.06.2017) | 26.11.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Andreas Güntner (bis 30.06.2016) | 21.07.1988 | |||
6 | Sascha Schünemann (bis 30.06.2017) | 20.02.1992 | |||
7 | Kevin Weidlich (bis 30.06.2016) | 04.10.1989 | |||
8 | Kai Pröger (bis 21.05.2017) | 15.05.1992 | |||
10 | Thiago Rockenbach (bis 30.06.2017) | 01.02.1985 | |||
13 | Martin Zurawsky (bis 03.01.2016) | 12.08.1990 | |||
14 | Joey Breitfeld (bis 31.01.2018) | 05.10.1996 | |||
17 | Lukas Rehbein (bis 25.01.2016) | 30.09.1993 | |||
23 | Björn Brunnemann (bis 30.06.2016) | 06.08.1980 | |||
24 | Nestor Djengoue (ab 28.01.2016) (bis 30.06.2016) | 26.04.1991 | |||
25 | Zlatko Muhovic (bis 30.06.2017) | 08.11.1990 | |||
26 | Joshua Putze (bis 30.06.2016) | 02.12.1994 | |||
27 | Orhan Yildirim (ab 25.08.2015) (bis 30.06.2016) | 27.03.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Christian Preiß (bis 30.06.2016) | 13.04.1987 | |||
11 | Djibril N'Diaye (bis 31.12.2015) | 12.12.1989 | |||
13 | Andreas Balaskas (ab 01.02.2016) (bis 13.01.2017) | 18.01.1997 | |||
18 | Dennis Srbeny (bis 30.06.2017) | 05.05.1994 | |||
20 | Christopher-Lennon Skade (bis 30.06.2016) | 27.02.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 07.08.2015 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |