Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Gelsdorf (bis 30.06.2017) | 04.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Ahlers-Ceglarek (bis 30.06.2017) | 18.04.1984 | |||
22 | Kevin Kuhfeld (bis 30.06.2016) | 24.08.1996 | |||
Abwehr | |||||
3 | Maciej Kwiatkowski (bis 30.06.2017) | 25.03.1988 | |||
5 | Denis Nukic (bis 30.06.2017) | 21.04.1987 | |||
6 | Sebastian Kmiec (bis 30.06.2017) | 16.06.1990 | |||
9 | Dominic Krogemann (bis 30.06.2017) | 14.08.1988 | |||
13 | Michel Haskamp (bis 30.06.2016) | 02.01.1986 | |||
15 | Ismaila Njie (bis 30.06.2016) | 15.06.1996 | |||
20 | Frithjof Rathjen (bis 30.06.2017) | 18.12.1992 | |||
24 | Andre Waldau (bis 30.06.2017) | 28.02.1989 | |||
26 | Youness Buduar (bis 30.06.2016) | 13.03.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Alen Muharemi (bis 30.06.2016) | 05.07.1999 | ||||
4 | Christian Schwarz (bis 30.06.2017) | 29.06.1986 | |||
8 | Matheus Wild (bis 30.06.2016) | 20.03.1987 | |||
10 | Boris Koweschnikow (bis 30.06.2016) | 19.06.1991 | |||
14 | Mats Kaiser (bis 30.06.2016) | 22.08.1996 | |||
16 | Florian Schiller (bis 30.06.2016) | 11.12.1989 | |||
17 | Dave Otto (bis 30.06.2017) | 06.10.1988 | |||
18 | Philipp Schiller (bis 30.06.2017) | 12.08.1992 | |||
19 | Ole Laabs (bis 30.06.2017) | 15.12.1985 | |||
21 | Bela Prieß (bis 30.06.2016) | 13.04.1996 | |||
23 | Dragan Muharemi (bis 30.06.2015) | 25.07.1992 | |||
27 | Mert Bicakci (bis 30.06.2016) | 29.09.1995 | |||
28 | Florent Aziri (bis 30.06.2017) | 03.09.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Simon-Joel Cakir (bis 30.06.2016) | 25.11.1991 | |||
11 | Sebastian Kurkiewicz (bis 30.06.2017) | 24.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.08.2015 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |