Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2018) | 01.08.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Engelhardt (bis 27.01.2021) | 05.04.1993 | |||
16 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2018) | 15.05.1986 | |||
33 | Rafał Gikiewicz (bis 05.08.2016) | 26.10.1987 | |||
Abwehr | |||||
Omar Castro (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 17.02.1996 | ||||
3 | Saulo Decarli (bis 21.08.2017) | 04.02.1992 | |||
4 | Joseph Baffo (ab 26.07.2015) (bis 30.06.2018) | 07.11.1992 | |||
8 | Deniz Doğan (bis 30.06.2016) | 20.10.1979 | |||
17 | Phil Ofosu-Ayeh (bis 30.06.2017) | 15.09.1991 | |||
19 | Ken Reichel (bis 30.06.2018) | 19.12.1986 | |||
24 | Maximilian Sauer (bis 30.06.2018) | 15.05.1994 | |||
25 | Marcel Correia (bis 30.06.2017) | 16.05.1989 | |||
27 | Niko Kijewski (bis 30.06.2021) | 28.03.1996 | |||
28 | Dennis Slamar (bis 30.06.2016) | 08.09.1994 | |||
36 | Mohammad Baghdadi (bis 30.06.2016) | 30.10.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Lukas Kierdorf (bis 30.06.2016) | 20.12.1991 | ||||
6 | Damir Vrančić (bis 30.06.2016) | 04.10.1985 | |||
8 | Adam Matuszczyk (bis 30.06.2017) | 14.02.1989 | |||
10 | Mirko Boland (bis 30.06.2018) | 23.04.1987 | |||
11 | Jan Hochscheidt (bis 30.06.2018) | 04.10.1987 | |||
12 | Nik Omladič (bis 30.06.2017) | 21.08.1989 | |||
21 | Patrick Schönfeld (bis 30.06.2018) | 21.06.1989 | |||
22 | Salim Khelifi (bis 30.06.2018) | 26.01.1994 | |||
30 | Hendrick Zuck (bis 30.06.2018) | 21.07.1990 | |||
31 | Marc Pfitzner (bis 30.06.2016) | 28.08.1984 | |||
38 | Gerrit Holtmann (bis 30.06.2016) | 25.03.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Domi Kumbela (ab 06.01.2016) (bis 30.06.2018) | 20.04.1984 | |||
9 | Emil Berggreen (bis 31.01.2016) | 10.05.1993 | |||
18 | Orhan Ademi (bis 31.08.2016) | 28.10.1991 | |||
20 | Torsten Oehrl (bis 31.08.2015) | 07.01.1986 | |||
23 | Mads Hvilsom (ab 15.07.2015) (bis 07.01.2016) | 23.08.1992 | |||
26 | Julius Düker (bis 30.06.2016) | 04.01.1996 | |||
34 | Phillip Tietz (bis 30.06.2016) | 09.07.1997 | |||
verliehen | |||||
Mads Hvilsom (ab 08.01.2016) (bis 30.06.2017) | 23.08.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.08.2015 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.10.2015 20:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.12.2015 19:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |