Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (ab 14.03.2016) (bis 29.01.2020) | 10.12.1953 | ||||
Marco Kurz (ab 23.12.2015) (bis 13.03.2016) | 16.05.1969 | ||||
Frank Kramer (bis 23.11.2015) | 03.05.1972 | ||||
Interimstrainer | |||||
Peter Hermann (ab 23.11.2015) (bis 23.12.2015) | 22.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Rensing (bis 30.06.2020) | 14.05.1984 | |||
19 | Lars Unnerstall (bis 30.06.2017) | 20.07.1990 | |||
38 | Tim Wiesner (bis 30.06.2020) | 21.11.1996 | |||
Abwehr | |||||
3 | Karim Haggui (bis 14.08.2016) | 20.01.1984 | |||
4 | Julian Schauerte (bis 30.06.2018) | 02.04.1988 | |||
5 | Christopher Avevor (bis 30.06.2016) | 11.02.1992 | |||
6 | Kevin Akpoguma (bis 30.06.2017) | 19.04.1995 | |||
11 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2018) | 17.05.1983 | |||
15 | Lukas Schmitz (bis 30.06.2018) | 13.10.1988 | |||
32 | Robin Bormuth (bis 30.06.2020) | 19.09.1995 | |||
34 | Christian Strohdiek (bis 30.06.2016) | 22.01.1988 | |||
35 | Fabian Holthaus (bis 24.01.2016) | 17.01.1995 | |||
39 | Alexander Madlung (ab 21.10.2015) (bis 30.06.2017) | 11.07.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Julian Koch (bis 21.01.2017) | 11.11.1990 | |||
7 | Oliver Fink (bis 30.06.2020) | 06.06.1982 | |||
10 | Kerem Demirbay (ab 25.08.2015) (bis 30.06.2016) | 03.07.1993 | |||
10 | Michael Liendl (bis 26.08.2015) | 25.10.1985 | |||
13 | Adam Bodzek (bis 30.06.2024) | 07.09.1985 | |||
14 | Kaan Akca (bis 30.06.2018) | 21.02.1994 | |||
18 | Mathis Bolly (bis 30.06.2016) | 14.11.1990 | |||
21 | Christian Gartner (bis 30.06.2017) | 03.04.1994 | |||
22 | Sercan Sararer (bis 30.06.2016) | 27.11.1989 | |||
24 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2016) | 16.10.1980 | |||
25 | Tuğrul Erat (bis 30.06.2016) | 17.06.1992 | |||
31 | Marcel Sobottka (ab 17.07.2015) | 25.04.1994 | |||
35 | Charis Mavrias (ab 27.01.2016) (bis 30.06.2016) | 21.02.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Mike van Duinen (bis 01.02.2016) | 06.11.1991 | |||
20 | Joel Pohjanpalo (bis 30.06.2016) | 13.09.1994 | |||
23 | Kemal Rüzgar (ab 01.01.2016) (bis 20.01.2017) | 20.06.1995 | |||
28 | Nikola Djurdjic (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 01.04.1986 | |||
33 | Didier Ya Konan (bis 30.06.2017) | 22.05.1984 | |||
37 | Ihlas Bebou (bis 30.08.2017) | 23.04.1994 | |||
39 | Emmanuel Iyoha (bis 30.06.2016) | 11.10.1997 | |||
verliehen | |||||
Fabian Holthaus (ab 25.01.2016) (bis 30.06.2016) | 17.01.1995 | ||||
Mike van Duinen (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 06.11.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 16:00 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2015 19:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |