Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Brand (ab 07.12.2015) (bis 13.05.2017) | 23.05.1972 | ||||
Karsten Baumann (bis 05.12.2015) | 14.10.1969 | ||||
Interimstrainer | |||||
Uwe Ehlers (ab 05.12.2015) (bis 07.12.2015) | 08.03.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Schuhen (bis 30.06.2017) | 13.01.1993 | |||
22 | Johannes Brinkies (bis 30.06.2016) | 20.06.1993 | |||
27 | Robin Schröder (bis 30.06.2016) | 21.09.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Markus Gröger (bis 30.06.2016) | 30.05.1991 | |||
3 | Marcus Hoffmann (bis 30.06.2017) | 12.10.1987 | |||
4 | Tommy Grupe (bis 30.06.2018) | 29.03.1992 | |||
5 | Matthias Henn (bis 30.06.2017) | 28.04.1985 | |||
7 | Christian Dorda (bis 30.06.2017) | 06.12.1988 | |||
13 | Dennis Erdmann (bis 30.06.2017) | 22.11.1990 | |||
16 | Lukas Scherff (bis 28.01.2016) | 14.07.1996 | |||
18 | Florian Esdorf (ab 01.01.2016) (bis 25.08.2016) | 21.02.1995 | |||
33 | Maximilian Ahlschwede (bis 30.06.2017) | 10.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Michael Gardawski (bis 30.06.2017) | 25.09.1990 | |||
8 | Ronny Garbuschewski (ab 28.01.2016) (bis 30.06.2017) | 23.02.1986 | |||
8 | José Ikeng (bis 04.01.2016) | 30.01.1988 | |||
11 | Christian Bickel (bis 20.08.2015) | 27.01.1991 | |||
15 | Marco Kofler (bis 27.01.2017) | 05.08.1989 | |||
17 | Aleksandar Stevanović (bis 30.06.2016) | 16.02.1992 | |||
19 | Hasan Ülker (ab 08.07.2015) (bis 30.06.2017) | 23.06.1995 | |||
20 | Marcel Gottschling (bis 30.06.2016) | 14.05.1994 | |||
24 | Stefan Wannenwetsch (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2019) | 19.01.1992 | |||
29 | Tobias Jänicke (bis 30.06.2017) | 16.03.1989 | |||
31 | Kai Schwertfeger (bis 30.06.2016) | 08.09.1988 | |||
37 | Stephan Andrist (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2017) | 12.12.1987 | |||
39 | Maik Baumgarten (bis 31.08.2016) | 26.04.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Julius Perstaller (bis 09.08.2016) | 08.04.1989 | |||
10 | Christer Youssef (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 01.12.1987 | |||
11 | Maik Lukowicz (ab 28.08.2015) (bis 30.06.2016) | 01.02.1995 | |||
14 | Melvin Platje (ab 01.02.2016) (bis 29.01.2017) | 16.12.1988 | |||
23 | Soufian Benyamina (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2018) | 02.03.1990 | |||
38 | Marcel Ziemer (bis 30.06.2018) | 03.08.1985 | |||
verliehen | |||||
Lukas Scherff (ab 29.01.2016) (bis 30.06.2017) | 14.07.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 18:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |