Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Matthias Mink (bis 30.06.2016) | 31.07.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Piotr Gorczyca (bis 30.06.2017) | 07.10.1997 | |||
1 | Kevin Rauhut (bis 30.06.2016) | 30.12.1989 | |||
39 | Niklas Hartmann (bis 30.06.2022) | 09.12.1989 | |||
39 | Niklas Hartmann (bis 30.06.2021) | 09.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Steffen Friedrich (bis 30.06.2018) | 10.05.1994 | |||
4 | Tim Welker (bis 19.08.2017) | 08.09.1993 | |||
13 | Sergej Schmik (bis 30.06.2018) | 27.11.1989 | |||
14 | Oliver Scherer (bis 30.06.2016) | 31.03.1991 | |||
19 | Nico Perrey (bis 30.06.2016) | 02.02.1994 | |||
20 | Tim-Philipp Brandner (bis 30.06.2018) | 12.02.1991 | |||
21 | Henrik Giese (bis 30.06.2017) | 25.03.1989 | |||
24 | Tino Schulze (bis 30.06.2016) | 10.09.1992 | |||
32 | Nael Najjar | 23.06.1996 | |||
32 | Nael Najjar (bis 30.06.2023) | 23.06.1996 | |||
32 | Nael Najjar (bis 30.06.2021) | 23.06.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tobias Becker (bis 30.06.2016) | 30.04.1986 | |||
8 | Frederic Brill | 28.05.1992 | |||
15 | Sergej Evljuskin (bis 30.06.2021) | 04.01.1988 | |||
17 | Dennis Lemke (bis 30.06.2016) | 08.03.1989 | |||
23 | Hasan Pepic (bis 30.06.2016) | 16.03.1993 | |||
25 | Marco Dawid (bis 30.06.2023) | 27.07.1994 | |||
25 | Marco Dawid (bis 30.06.2021) | 27.07.1994 | |||
26 | Nicolai Lorenzoni (ab 01.08.2015) (bis 30.06.2017) | 01.05.1992 | |||
Sturm | |||||
5 | Sylvano Comvalius (bis 30.06.2016) | 10.08.1987 | |||
7 | Sebastian Schmeer (bis 01.01.2016) | 19.01.1987 | |||
11 | Rolf Sattorov (bis 24.01.2018) | 20.05.1991 | |||
18 | Shqipon Bektashi (bis 30.06.2016) | 14.09.1990 | |||
22 | Tobias Damm (bis 30.06.2017) | 30.10.1983 | |||
30 | Benjamin Girth (bis 30.06.2016) | 31.01.1992 | |||
verliehen | |||||
Sebastian Schmeer (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 19.01.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |