Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Rangnick (bis 30.06.2016) | 29.06.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabio Coltorti (bis 30.06.2018) | 03.12.1980 | |||
22 | Benjamin Bellot (bis 30.06.2017) | 30.07.1990 | |||
32 | Péter Gulácsi (bis 30.06.2018) | 06.05.1990 | |||
Abwehr | |||||
Dominik Franke (ab 12.05.2016) (bis 30.06.2017) | 05.10.1998 | ||||
Mikko Sumusalo (bis 30.06.2016) | 12.03.1990 | ||||
Julijan Tschapajew (ab 21.08.2015) (bis 30.06.2016) | 03.07.1996 | ||||
Alexander Sorge (bis 30.06.2016) | 21.04.1993 | ||||
Fabian Franke (bis 30.06.2016) | 07.03.1989 | ||||
3 | Anthony Jung (bis 30.06.2016) | 03.11.1991 | |||
4 | Willi Orban (bis 30.06.2021) | 03.11.1992 | |||
5 | Atınç Nukan (bis 31.08.2016) | 20.07.1993 | |||
8 | Tim Sebastian (bis 14.01.2016) | 17.01.1984 | |||
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | |||
20 | Ken Martin Gipson (bis 30.06.2018) | 24.02.1996 | |||
21 | Dmitri Skopinzew (bis 31.08.2015) | 02.03.1997 | |||
23 | Marcel Halstenberg (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2023) | 27.09.1991 | |||
33 | Marvin Compper (bis 31.12.2017) | 14.06.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
André Luge (bis 06.07.2015) | 08.02.1991 | ||||
2 | Patrick Strauß (bis 30.06.2016) | 28.01.1996 | |||
6 | Rani Khedira (bis 30.06.2017) | 27.01.1994 | |||
7 | Marcel Sabitzer (bis 30.08.2021) | 17.03.1994 | |||
13 | Stefan Ilsanker (bis 31.01.2020) | 18.05.1989 | |||
14 | Massimo Bruno (bis 30.08.2016) | 17.09.1993 | |||
19 | Zsolt Kalmár (bis 27.01.2016) | 09.06.1995 | |||
24 | Dominik Kaiser (bis 30.06.2018) | 16.09.1988 | |||
25 | Stefan Hierländer (bis 30.06.2016) | 03.02.1991 | |||
31 | Diego Demme (bis 11.01.2020) | 21.11.1991 | |||
39 | Georg Teigl (bis 30.06.2016) | 09.02.1991 | |||
40 | Idrissa Touré (bis 17.01.2017) | 29.04.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Yussuf Poulsen | 15.06.1994 | |||
10 | Emil Forsberg (bis 31.12.2023) | 23.10.1991 | |||
17 | Nils Quaschner (bis 30.06.2016) | 22.04.1994 | |||
18 | Terrence Boyd (bis 23.01.2017) | 16.02.1991 | |||
27 | Davie Selke (bis 30.06.2017) | 20.01.1995 | |||
verliehen | |||||
Omer Damari (bis 30.06.2016) | 24.03.1989 | ||||
Zsolt Kalmár (ab 28.01.2016) (bis 30.06.2016) | 09.06.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 10.08.2015 18:30 Uhr |
0 : 2 Wert. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2015 20:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |