Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Demandt (ab 06.04.2016) (bis 01.10.2017) | 13.02.1965 | ||||
Jan Siewert (bis 03.04.2016) | 23.08.1982 | ||||
Interimstrainer | |||||
Stefan Lorenz (ab 03.04.2016) (bis 30.06.2016) | 19.09.1981 | ||||
Manuel Lenz (bis 30.06.2016) | 23.10.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Niclas Heimann (bis 30.06.2017) | 12.03.1991 | |||
27 | Tom Gubini (bis 31.12.2016) | 27.03.1996 | |||
29 | Pascal Nagel (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 19.06.1991 | |||
33 | Robin Heller (bis 30.06.2019) | 20.12.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stefan Thelen (ab 28.01.2016) (bis 30.06.2016) | 09.03.1992 | |||
2 | Ilyad Al-Khalaf (bis 01.02.2016) | 24.06.1995 | |||
4 | Gino Windmüller (bis 30.06.2017) | 20.06.1989 | |||
6 | Richard Weber (bis 30.06.2017) | 07.01.1991 | |||
7 | Kevin Grund (bis 30.06.2021) | 14.08.1987 | |||
20 | Philipp Zeiger (bis 30.06.2020) | 28.06.1990 | |||
21 | Patrick Huckle (bis 30.06.2017) | 04.11.1983 | |||
22 | Tolga Cokkosan (bis 30.06.2019) | 06.04.1995 | |||
24 | Leon Binder (bis 30.06.2016) | 24.03.1987 | |||
25 | Jeffrey Obst (bis 30.06.2017) | 25.11.1993 | |||
44 | Timo Becker (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2019) | 25.03.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Kasim Rabihic (ab 09.07.2015) (bis 30.06.2017) | 24.02.1993 | |||
8 | Andreas Ivan (ab 28.01.2016) (bis 04.01.2017) | 10.01.1995 | |||
8 | Daniel Grebe (bis 01.01.2016) | 03.03.1987 | |||
10 | Cebio Soukou (bis 01.01.2016) | 02.10.1992 | |||
11 | Vojno Ješić (bis 18.01.2017) | 04.03.1994 | |||
13 | Moritz Fritz (ab 07.07.2015) (bis 30.06.2016) | 15.07.1993 | |||
17 | Emre Yeşilova (ab 08.01.2016) (bis 04.08.2016) | 30.12.1993 | |||
23 | Henrik Gulden (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 29.12.1995 | |||
30 | Amar Cekic (bis 30.06.2016) | 21.12.1992 | |||
31 | Benjamin Baier (bis 30.06.2019) | 23.07.1988 | |||
36 | Lucas Arenz (bis 09.01.2016) | 17.02.1994 | |||
37 | Tobias Steffen (bis 31.08.2015) | 03.06.1992 | |||
Sturm | |||||
Said Harouz (bis 30.06.2016) | 05.02.1997 | ||||
9 | Marcel Platzek (bis 30.06.2021) | 21.05.1990 | |||
10 | Frank Löning (ab 27.01.2016) (bis 30.06.2017) | 28.08.1981 | |||
18 | Marwin Studtrucker (bis 30.06.2016) | 29.04.1990 | |||
19 | Joachim Osvold (ab 01.02.2016) (bis 29.07.2016) | 23.09.1994 | |||
19 | Malcolm Olwa-Luta (ab 25.08.2015) (bis 01.01.2016) | 04.02.1995 | |||
23 | Kevin Behrens (bis 27.01.2016) | 03.02.1991 | |||
34 | Kai Druschky (ab 01.01.2016) (bis 31.01.2017) | 19.04.1993 | |||
verliehen | |||||
Lucas Arenz (ab 09.01.2016) (bis 30.06.2016) | 17.02.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 16:00 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |