Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
René Müller (ab 03.03.2016) (bis 20.11.2016) | 19.05.1974 | ||||
Stefan Effenberg (ab 13.10.2015) (bis 02.03.2016) | 02.08.1968 | ||||
Markus Gellhaus (bis 06.10.2015) | 09.06.1970 | ||||
Interimstrainer | |||||
René Müller (ab 06.10.2015) (bis 12.10.2015) | 19.05.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lukas Kruse (bis 30.06.2017) | 09.07.1983 | |||
24 | Daniel Heuer Fernandes (bis 30.06.2016) | 13.11.1992 | |||
35 | Jonas Brammen (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 19.07.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Uwe Hünemeier (bis 11.08.2015) | 09.01.1986 | |||
3 | Rafa López (bis 30.06.2016) | 09.04.1985 | |||
4 | Tim Sebastian (ab 14.01.2016) (bis 30.06.2017) | 17.01.1984 | |||
13 | Sebastian Schonlau (bis 30.06.2021) | 05.08.1994 | |||
14 | Thomas Bertels (bis 30.06.2018) | 05.11.1986 | |||
15 | Florian Ruck (bis 30.06.2016) | 06.02.1992 | |||
17 | Niklas Hoheneder (bis 30.06.2016) | 17.08.1986 | |||
22 | Michael Heinloth (bis 30.06.2016) | 09.02.1992 | |||
25 | Khaled Narey (bis 30.06.2016) | 23.07.1994 | |||
26 | Florian Hartherz (bis 30.06.2016) | 29.05.1993 | |||
29 | Hauke Wahl (ab 24.08.2015) (bis 30.06.2016) | 15.04.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Dominik Wydra (ab 20.07.2015) (bis 30.06.2016) | 21.03.1994 | |||
6 | Marvin Bakalorz (bis 30.06.2016) | 13.09.1989 | |||
7 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2016) | 06.05.1982 | |||
11 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.06.2016) | 11.12.1986 | |||
12 | Oliver Kirch (ab 30.08.2015) (bis 30.06.2016) | 21.08.1982 | |||
16 | Christian Bickel (ab 20.08.2015) (bis 30.06.2016) | 27.01.1991 | |||
18 | Kevin Stöger (ab 25.08.2015) (bis 30.06.2016) | 27.08.1993 | |||
20 | Marc Vucinovic (bis 30.06.2016) | 19.09.1988 | |||
21 | Daniel Brückner (bis 26.01.2016) | 14.02.1981 | |||
23 | Mirnes Pepić (bis 30.06.2016) | 19.12.1995 | |||
27 | Idir Ouali (bis 30.06.2016) | 21.05.1988 | |||
30 | Süleyman Koç (bis 30.06.2016) | 09.06.1989 | |||
34 | Robin Krauße (ab 29.01.2016) (bis 30.06.2016) | 02.04.1994 | |||
Sturm | |||||
8 | Nicklas Helenius (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 08.05.1991 | |||
8 | Nick Proschwitz (bis 01.02.2016) | 28.11.1986 | |||
9 | Srđan Lakić (bis 30.06.2016) | 02.10.1983 | |||
10 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2016) | 18.01.1983 | |||
19 | Marc Brasnic (bis 30.06.2016) | 21.10.1996 | |||
29 | Rick ten Voorde (bis 06.07.2015) | 20.06.1991 | |||
33 | Jakub Sylvestr (ab 13.01.2016) (bis 30.06.2016) | 02.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 16:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.10.2015 19:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |