Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Ruthenbeck (bis 20.11.2016) | 19.04.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sebastian Mielitz (bis 30.06.2017) | 18.07.1989 | |||
21 | Leopold Zingerle (ab 28.08.2015) (bis 30.06.2016) | 10.04.1994 | |||
30 | Mark Flekken (bis 30.06.2016) | 13.06.1993 | |||
40 | Bastian Lerch (bis 30.06.2016) | 26.03.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Benedikt Röcker (bis 30.06.2016) | 19.11.1989 | |||
3 | Zsolt Korcsmár (bis 01.02.2016) | 09.01.1989 | |||
4 | Stefan Thesker (bis 29.01.2016) | 11.04.1991 | |||
5 | Nicolai Rapp (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2017) | 13.12.1996 | |||
7 | Niko Gießelmann (bis 30.06.2017) | 26.09.1991 | |||
13 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2020) | 14.04.1984 | |||
22 | Johannes Wurtz (bis 30.06.2016) | 19.06.1992 | |||
24 | Dominik Schad (bis 30.06.2016) | 04.03.1997 | |||
26 | Zhi Gin Lam (bis 30.06.2016) | 04.06.1991 | |||
27 | Ronny Marcos (ab 09.01.2016) (bis 30.06.2016) | 01.10.1993 | |||
28 | Marcel Franke (bis 30.06.2017) | 05.04.1993 | |||
29 | Sebastian Heidinger (ab 19.01.2016) (bis 02.01.2017) | 11.01.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Andreas Hofmann (bis 30.06.2017) | 13.04.1986 | |||
8 | Jürgen Gjasula (bis 30.06.2018) | 05.12.1985 | |||
10 | Stephan Schröck (bis 14.01.2016) | 21.08.1986 | |||
11 | Florian Trinks (bis 22.01.2016) | 11.03.1992 | |||
14 | Tom Weilandt (bis 30.06.2016) | 27.04.1992 | |||
15 | Roberto Rodriguez (ab 29.01.2016) (bis 30.06.2016) | 28.07.1990 | |||
16 | Goran Šukalo (bis 01.02.2016) | 24.08.1981 | |||
17 | Zlatko Tripić (bis 30.06.2017) | 02.12.1992 | |||
18 | Benedikt Kirsch (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2019) | 15.04.1996 | |||
23 | Marco Stiepermann (bis 30.06.2016) | 09.02.1991 | |||
24 | Maurice Hirsch (ab 19.01.2016) (bis 30.06.2016) | 30.05.1993 | |||
25 | George Davies (bis 17.01.2017) | 16.11.1996 | |||
38 | Tim Bodenröder (bis 30.08.2016) | 15.01.1996 | |||
39 | Tom Trybull (bis 01.08.2016) | 09.03.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Sebastian Freis (bis 30.06.2017) | 23.04.1985 | |||
11 | Ante Vukušic (ab 29.01.2016) (bis 30.06.2017) | 04.06.1991 | |||
18 | Domi Kumbela (bis 31.12.2015) | 20.04.1984 | |||
19 | Veton Berisha (bis 30.08.2017) | 13.04.1994 | |||
20 | Robert Žulj (bis 30.06.2017) | 05.02.1992 | |||
33 | Ilir Azemi (bis 30.01.2017) | 21.02.1992 | |||
37 | Stefan Maderer (bis 30.06.2016) | 01.09.1996 | |||
verliehen | |||||
Dwayn Holter (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2018) | 15.06.1995 | ||||
Alexandros Kartalis (bis 30.06.2017) | 29.01.1995 | ||||
Stephan Schröck (ab 20.01.2016) (bis 31.08.2016) | 21.08.1986 | ||||
Stefan Thesker (ab 29.01.2016) (bis 30.06.2016) | 11.04.1991 | ||||
Dwayn Holter (bis 31.12.2015) | 15.06.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.08.2015 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |