Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus Schromm (bis 28.07.2020) | 21.04.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Marinovic (bis 18.07.2017) | 07.10.1991 | |||
15 | Sebastian Wolf (ab 01.08.2015) (bis 30.06.2016) | 01.03.1993 | |||
22 | Maximilian Hehn (bis 30.06.2017) | 19.04.1996 | |||
Abwehr | |||||
Robert Müller (bis 02.07.2015) | 12.11.1986 | ||||
2 | Maximilian Bauer (bis 05.07.2020) | 23.02.1995 | |||
3 | Sebastian Koch (bis 30.06.2017) | 01.01.1997 | |||
4 | Alexander Winkler (bis 05.07.2020) | 26.01.1992 | |||
5 | Josef Welzmüller (bis 30.06.2024) | 10.01.1990 | |||
8 | Max Dombrowka (ab 03.08.2015) (bis 30.06.2021) | 24.03.1992 | |||
17 | Jonas Hummels (bis 30.06.2016) | 05.08.1990 | |||
21 | Paul Niehaus (bis 01.01.2016) | 10.07.1995 | |||
27 | Leon Volz (bis 21.01.2016) | 24.12.1996 | |||
32 | Tim Schels (bis 30.06.2018) | 28.12.1998 | |||
38 | Marco Rosenzweig (bis 30.06.2018) | 15.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Ulrich Taffertshofer (bis 30.06.2018) | 14.02.1992 | |||
7 | Alexander Sieghart (bis 30.06.2016) | 29.07.1994 | |||
10 | Maximilian Nicu (ab 25.08.2015) (bis 30.06.2018) | 25.11.1982 | |||
16 | Vincent Friedrich (bis 30.06.2017) | 21.01.1997 | |||
17 | Luca Marseiler (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 18.02.1997 | |||
19 | Alexander Piller (bis 30.06.2018) | 12.07.1993 | |||
21 | Sascha Bigalke (ab 24.01.2016) (bis 30.06.2021) | 08.01.1990 | |||
30 | Luca Marseiler (bis 30.06.2016) | 18.02.1997 | |||
31 | Orestis Kiomourtzoglou (bis 30.06.2019) | 07.05.1998 | |||
34 | Sebastian Wiesböck (bis 30.06.2016) | 03.04.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominic Reisner (bis 30.06.2017) | 14.11.1995 | |||
12 | Markus Einsiedler (bis 30.06.2017) | 27.01.1989 | |||
13 | Michael Krabler (bis 30.06.2016) | 22.10.1996 | |||
14 | Caleb Clarke (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 23.06.1993 | |||
18 | Thomas Steinherr (ab 17.08.2015) (bis 30.06.2018) | 04.05.1993 | |||
24 | Fabian Möhrle (bis 30.06.2017) | 29.05.1998 | |||
27 | Vitalij Lux (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2018) | 27.02.1989 | |||
28 | Nicolas Hinterseer (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | |||
29 | Franz Rathmann (bis 16.01.2017) | 02.12.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.08.2015 16:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.2015 20:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 15.12.2015 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |