Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jens Härtel (bis 12.11.2018) | 07.06.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Leopold Zingerle (bis 30.06.2017) | 10.04.1994 | |||
12 | Jan Glinker (bis 30.06.2017) | 18.01.1984 | |||
30 | Lukas Cichos (bis 30.06.2017) | 18.12.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lukáš Novy (bis 30.06.2017) | 17.12.1990 | |||
3 | Christopher Handke (bis 30.06.2019) | 14.02.1989 | |||
4 | Moritz Sprenger (bis 30.06.2017) | 22.02.1995 | |||
5 | Felix Schiller (bis 30.06.2018) | 06.12.1989 | |||
8 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2017) | 30.09.1988 | |||
10 | Nico Hammann (bis 30.06.2019) | 16.03.1988 | |||
16 | Nils Butzen (bis 30.06.2019) | 02.04.1993 | |||
22 | André Hainault (bis 30.06.2018) | 17.06.1986 | |||
37 | Richard Weil (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2018) | 06.02.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Jan Löhmannsröben (bis 30.06.2017) | 21.04.1991 | |||
14 | Niklas Brandt (bis 30.06.2017) | 22.11.1991 | |||
15 | Tobias Schwede (bis 30.06.2018) | 17.03.1994 | |||
18 | Florian Kath (bis 30.06.2017) | 21.10.1994 | |||
19 | Michel Niemeyer (bis 30.06.2019) | 19.11.1995 | |||
20 | Ahmed Waseem Razeek (bis 30.06.2017) | 13.09.1994 | |||
23 | Charles Elie Laprévotte (ab 01.01.2017) (bis 05.07.2020) | 04.10.1992 | |||
24 | Tarek Chahed (bis 05.07.2020) | 23.06.1996 | |||
25 | Piotr Ćwielong (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2017) | 23.04.1986 | |||
25 | Sebastian Ernst (bis 29.01.2017) | 04.03.1995 | |||
26 | Gerrit Müller (bis 30.06.2018) | 26.04.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Maurice Exslager (bis 30.01.2017) | 12.02.1991 | |||
9 | Manuel Farrona Pulido (bis 30.06.2017) | 01.05.1993 | |||
11 | Christian Beck (bis 30.06.2021) | 10.03.1988 | |||
17 | Marius Sowislo (bis 30.06.2018) | 14.11.1982 | |||
21 | Julius Düker (bis 30.06.2018) | 04.01.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 15:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |