Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Interimstrainer | |||||
Michael Köllner (ab 07.03.2017) (bis 30.06.2017) | 29.12.1969 | ||||
Trainer | |||||
Alois Schwartz (bis 07.03.2017) | 28.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
22 | Patrick Rakovsky (bis 30.06.2017) | 02.06.1993 | |||
26 | Thorsten Kirschbaum (bis 30.06.2017) | 20.04.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mišo Brečko (bis 30.06.2018) | 01.05.1984 | |||
3 | Even Hovland (bis 30.06.2017) | 14.02.1989 | |||
4 | Davy Bulthuis (bis 30.06.2017) | 28.06.1990 | |||
5 | Steffen Eder (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2017) | 01.05.1997 | |||
6 | László Sepsi (bis 30.06.2018) | 07.06.1986 | |||
15 | Constant Djakpa (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2017) | 17.10.1986 | |||
23 | Tim Leibold (bis 30.06.2019) | 30.11.1993 | |||
28 | Lukas Mühl (bis 30.06.2021) | 27.01.1997 | |||
33 | Georg Margreitter (bis 30.06.2021) | 07.11.1988 | |||
34 | Dennis Lippert (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2019) | 20.02.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Eduard Löwen (ab 12.03.2017) (bis 30.06.2017) | 28.01.1997 | ||||
5 | Philipp Förster (ab 01.02.2017) (bis 16.08.2017) | 04.02.1995 | |||
5 | Enis Alushi (ab 28.07.2016) (bis 16.01.2017) | 22.12.1985 | |||
8 | Lucas Hufnagel (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2018) | 29.01.1994 | |||
10 | Tobias Kempe (bis 30.06.2017) | 27.06.1989 | |||
14 | Kevin Möhwald (bis 30.06.2018) | 03.07.1993 | |||
18 | Hanno Behrens (bis 30.06.2021) | 26.03.1990 | |||
19 | Rúrik Gíslason (bis 17.01.2018) | 25.02.1988 | |||
21 | Willi Evseev (bis 30.06.2017) | 14.02.1992 | |||
27 | Abdelhamid Sabiri (bis 23.08.2017) | 28.11.1996 | |||
27 | Philipp Hercher (bis 03.01.2017) | 21.03.1996 | |||
29 | Patrick Erras (bis 12.07.2020) | 21.01.1995 | |||
31 | Ondřej Petrák (bis 26.01.2020) | 11.03.1992 | |||
39 | Patrick Kammerbauer (bis 30.01.2018) | 11.02.1997 | |||
Sturm | |||||
Dominic Baumann (ab 12.03.2017) (bis 30.06.2017) | 24.04.1995 | ||||
Niclas Füllkrug (bis 17.07.2016) | 09.02.1993 | ||||
7 | Edgar Salli (ab 21.07.2016) (bis 30.06.2019) | 17.08.1992 | |||
9 | Mikael Ishak (ab 30.01.2017) (bis 12.07.2020) | 31.03.1993 | |||
9 | Guido Burgstaller (bis 08.01.2017) | 24.04.1989 | |||
11 | Jakub Sylvestr (bis 27.01.2017) | 02.02.1989 | |||
20 | Shawn Parker (ab 23.08.2016) (bis 30.06.2017) | 07.03.1993 | |||
24 | Tim Matavž (ab 30.08.2016) (bis 30.06.2017) | 13.01.1989 | |||
36 | Cedric Teuchert (bis 02.01.2018) | 14.01.1997 | |||
verliehen | |||||
Stefan Kutschke (bis 30.06.2017) | 03.11.1988 | ||||
Philipp Hercher (ab 04.01.2017) (bis 30.06.2017) | 21.03.1996 | ||||
Enis Alushi (ab 17.01.2017) (bis 30.06.2017) | 22.12.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2016 15:30 Uhr |
5 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2016 20:45 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |