Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oscar Corrochano (ab 03.10.2016) (bis 30.06.2017) | 06.09.1976 | ||||
Rudi Thömmes (ab 12.04.2017) (bis 30.06.2017) | 17.12.1968 | ||||
Peter Rubeck (bis 21.09.2016) | 28.12.1961 | ||||
Interimstrainer | |||||
Rudi Thömmes (ab 22.09.2016) (bis 31.12.2016) | 17.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Chris Keilmann (bis 30.06.2017) | 02.04.1992 | |||
1 | Matheo Raab (bis 30.06.2017) | 18.12.1998 | |||
16 | Till Brinkmann (ab 31.01.2017) (bis 30.06.2017) | 01.11.1995 | |||
23 | Andrei Popescu (bis 30.06.2017) | 20.02.1985 | |||
Abwehr | |||||
4 | Simon Maurer (bis 30.06.2018) | 06.04.1990 | |||
5 | Josef Cinar (ab 04.01.2017) (bis 30.06.2019) | 22.01.1984 | |||
5 | Adrian Schneider (bis 21.12.2016) | 25.10.1991 | |||
13 | Lucas Jacob (bis 30.06.2017) | 18.03.1998 | |||
17 | Lukas Achterberg (bis 30.06.2018) | 18.02.1998 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
22 | Michael Blum (bis 30.06.2017) | 25.12.1988 | |||
28 | Tobias Henneböle (ab 24.08.2016) (bis 30.06.2017) | 19.05.1992 | |||
37 | Kevin Heinz (bis 30.06.2017) | 12.08.1994 | |||
39 | Florian Riedel (bis 30.06.2017) | 09.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Robin Binder (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 06.10.1994 | ||||
3 | Holger Lemke (bis 30.06.2017) | 22.07.1987 | |||
6 | Danilo Dittrich (ab 20.07.2016) (bis 30.06.2017) | 15.05.1995 | |||
8 | Christoph Anton (bis 30.06.2018) | 05.08.1991 | |||
10 | Patrick Lienhard (bis 30.06.2018) | 30.05.1992 | |||
11 | Christian Telch (bis 30.06.2018) | 09.01.1988 | |||
12 | Luka Dimitrijevic (bis 30.06.2017) | 24.12.1996 | |||
14 | Daniel Kurz (bis 30.06.2017) | 06.02.1997 | |||
15 | Alexander Dartsch (ab 09.08.2016) (bis 25.01.2017) | 29.08.1994 | |||
18 | Dominik Kinscher (bis 30.06.2018) | 20.09.1996 | |||
19 | Robin Garnier (bis 30.06.2017) | 13.05.1994 | |||
27 | Jonathan Zinram (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2017) | 01.12.1991 | |||
31 | Petros Kaminiotis (ab 27.01.2017) (bis 30.06.2017) | 13.05.1989 | |||
31 | Rico Gladrow (bis 10.01.2017) | 14.04.1991 | |||
32 | Lukas Billick (bis 24.08.2016) | 09.02.1988 | |||
38 | Antonyos Celik (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 20.08.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Sebastian Szimayer (bis 30.06.2018) | 15.05.1990 | |||
9 | Muhamed Alawie (bis 11.06.2017) | 30.04.1988 | |||
12 | Christos Papadimitriou (ab 07.01.2017) (bis 30.06.2017) | 10.01.1994 | |||
30 | Vincent Boesen (bis 30.06.2017) | 23.09.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 22.08.2016 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |