Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rico Schmitt (bis 30.06.2018) | 27.09.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabian Bredlow (bis 30.06.2017) | 02.03.1995 | |||
24 | Oliver Schnitzler (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2017) | 13.10.1995 | |||
32 | Tom Müller (bis 30.06.2021) | 27.11.1997 | |||
33 | Michael Netolitzky (bis 30.06.2017) | 12.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tobias Schilk (bis 05.07.2020) | 24.03.1992 | |||
7 | Florian Brügmann (bis 30.06.2017) | 23.01.1991 | |||
13 | Stefan Kleineheismann (bis 30.06.2018) | 08.02.1988 | |||
21 | André Wallenborn (bis 30.06.2017) | 25.03.1995 | |||
27 | Fabian Baumgärtel (bis 30.06.2018) | 07.07.1989 | |||
28 | Fabian Franke (ab 18.08.2016) (bis 30.06.2018) | 07.03.1989 | |||
34 | Max Barnofsky (bis 30.06.2018) | 05.03.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Klaus Gjasula (bis 30.06.2018) | 14.12.1989 | |||
6 | Toni Lindenhahn (bis 30.06.2021) | 15.11.1990 | |||
8 | Daniel Bohl (ab 12.06.2017) (bis 31.01.2019) | 09.06.1994 | |||
16 | Martin Ludwig (bis 30.06.2018) | 16.10.1998 | |||
17 | Martin Röser (bis 30.06.2017) | 13.08.1990 | |||
19 | Gregor Schlichting (bis 30.06.2017) | 03.07.1998 | |||
20 | Royal-Dominique Fennell (ab 31.08.2016) (bis 30.06.2018) | 05.06.1989 | |||
22 | Marvin Ajani (bis 30.06.2019) | 04.10.1993 | |||
23 | Sascha Pfeffer (bis 30.06.2017) | 19.10.1986 | |||
26 | Dorian Diring (bis 30.06.2017) | 11.04.1992 | |||
Sturm | |||||
8 | Tobias Müller (bis 30.06.2017) | 31.05.1993 | |||
9 | Benjamin Pintol (bis 30.06.2018) | 19.05.1990 | |||
11 | Hilal El-Helwe (bis 30.06.2018) | 24.11.1994 | |||
14 | Timo Furuholm (bis 31.12.2016) | 11.10.1987 | |||
15 | Justin Neumann (ab 20.05.2017) (bis 30.06.2018) | 17.03.1998 | |||
19 | Vincent-Louis Stenzel (ab 02.08.2016) (bis 30.06.2018) | 13.10.1996 | |||
20 | Lukas Stagge (bis 29.08.2016) | 11.05.1997 | |||
25 | Petar Slišković (bis 31.01.2017) | 21.02.1991 | |||
29 | Selim Aydemir (bis 30.06.2017) | 26.10.1990 | |||
verliehen | |||||
Lukas Stagge (ab 30.08.2016) (bis 30.06.2017) | 11.05.1997 | ||||
Petar Slišković (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2017) | 21.02.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2016 15:30 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.2016 20:45 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |