Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
André Breitenreiter (ab 20.03.2017) (bis 27.01.2019) | 02.10.1973 | ||||
Daniel Stendel (bis 20.03.2017) | 04.04.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Tschauner (bis 31.12.2018) | 03.11.1985 | |||
13 | Marko Marić (ab 31.01.2017) (bis 30.06.2017) | 03.01.1996 | |||
30 | Samuel Şahin-Radlinger (bis 30.01.2018) | 07.11.1992 | |||
40 | Timo Königsmann (bis 30.06.2017) | 05.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
3 | Miiko Albornoz (bis 30.06.2020) | 30.11.1990 | |||
4 | Stefan Strandberg (ab 27.08.2016) (bis 30.06.2017) | 25.07.1990 | |||
5 | Salif Sané (bis 30.06.2017) | 25.08.1990 | |||
15 | André Hoffmann (bis 03.01.2017) | 28.02.1993 | |||
19 | Florian Hübner (bis 30.06.2018) | 01.03.1991 | |||
20 | Felipe (bis 30.06.2017) | 15.05.1987 | |||
22 | Timo Hübers (bis 30.06.2017) | 20.07.1996 | |||
25 | Oliver Sorg (bis 30.06.2019) | 29.05.1990 | |||
31 | Waldemar Anton (bis 28.07.2020) | 20.07.1996 | |||
33 | Fynn Arkenberg (bis 30.06.2018) | 04.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marvin Bakalorz (bis 04.08.2020) | 13.09.1989 | |||
7 | Edgar Prib (bis 31.08.2020) | 15.12.1989 | |||
8 | Manuel Schmiedebach (bis 30.06.2018) | 05.12.1988 | |||
10 | Sebastian Maier (bis 30.06.2018) | 18.09.1993 | |||
11 | Felix Klaus (bis 30.06.2018) | 13.09.1992 | |||
18 | Iver Fossum (bis 15.08.2019) | 15.07.1996 | |||
28 | Mike-Steven Bähre (bis 22.01.2018) | 10.08.1995 | |||
34 | Tim Dierßen (bis 30.06.2017) | 15.01.1996 | |||
Sturm | |||||
9 | Artur Sobiech (bis 30.06.2017) | 12.06.1990 | |||
14 | Martin Harnik (bis 30.06.2018) | 10.06.1987 | |||
17 | Uffe Bech (bis 31.01.2018) | 13.01.1993 | |||
21 | Marius Wolf (bis 30.01.2017) | 27.05.1995 | |||
24 | Niclas Füllkrug (ab 18.07.2016) (bis 30.06.2019) | 09.02.1993 | |||
26 | Kenan Karaman (bis 30.06.2018) | 05.03.1994 | |||
29 | Babacar Gueye (bis 05.01.2017) | 31.12.1994 | |||
32 | Elias Huth (ab 05.10.2016) (bis 30.06.2017) | 10.02.1997 | |||
35 | Charlison Benschop (bis 30.06.2018) | 21.08.1989 | |||
37 | Noah-Joel Sarenren-Bazee (bis 30.06.2019) | 21.08.1996 | |||
38 | Valmir Sulejmani (bis 30.06.2017) | 01.02.1996 | |||
verliehen | |||||
Marius Wolf (ab 31.01.2017) (bis 30.06.2018) | 27.05.1995 | ||||
Elias Huth (ab 24.06.2017) (bis 30.06.2018) | 10.02.1997 | ||||
Mevlüt Erdinç (bis 30.06.2017) | 25.02.1987 | ||||
Mevlüt Erdinç (bis 30.06.2017) | 25.02.1987 | ||||
André Hoffmann (ab 03.01.2017) (bis 30.06.2017) | 28.02.1993 | ||||
Babacar Gueye (ab 05.01.2017) (bis 30.06.2017) | 31.12.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 22.08.2016 18:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2016 18:30 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.02.2017 20:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |