Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pavel Dotchev (ab 19.05.2017) (bis 03.01.2019) | 28.09.1965 | ||||
Uwe Ehlers (ab 14.05.2017) (bis 30.06.2017) | 08.03.1975 | ||||
Christian Brand (bis 13.05.2017) | 23.05.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Schuhen (bis 30.06.2017) | 13.01.1993 | |||
31 | Samuel Aubele (bis 30.06.2017) | 17.05.1994 | |||
36 | Eric Behrens (bis 30.06.2017) | 12.01.1997 | |||
Abwehr | |||||
Florian Esdorf (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 21.02.1995 | ||||
3 | Marcus Hoffmann (bis 30.06.2017) | 12.10.1987 | |||
4 | Tommy Grupe (bis 30.06.2018) | 29.03.1992 | |||
5 | Matthias Henn (bis 30.06.2017) | 28.04.1985 | |||
7 | Christian Dorda (bis 30.06.2017) | 06.12.1988 | |||
13 | Dennis Erdmann (bis 30.06.2017) | 22.11.1990 | |||
17 | Joshua Nadeau (ab 18.01.2017) (bis 30.06.2017) | 12.09.1994 | |||
18 | Florian Esdorf (bis 25.08.2016) | 21.02.1995 | |||
27 | Fabian Holthaus (ab 13.07.2016) (bis 30.06.2017) | 17.01.1995 | |||
33 | Maximilian Ahlschwede (bis 30.06.2017) | 10.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Michael Gardawski (bis 30.06.2017) | 25.09.1990 | |||
8 | Ronny Garbuschewski (bis 30.06.2017) | 23.02.1986 | |||
9 | Timo Gebhart (ab 19.08.2016) (bis 30.06.2017) | 12.04.1989 | |||
10 | Aleksandar Stevanović (bis 30.06.2017) | 16.02.1992 | |||
11 | Jeff-Denis Fehr (ab 01.08.2016) (bis 15.01.2018) | 08.09.1994 | |||
15 | Marco Kofler (bis 27.01.2017) | 05.08.1989 | |||
19 | Hasan Ülker (bis 30.06.2017) | 23.06.1995 | |||
22 | Christopher Quiring (ab 13.01.2017) (bis 30.06.2018) | 23.11.1990 | |||
24 | Stefan Wannenwetsch (bis 30.06.2019) | 19.01.1992 | |||
25 | Kerem Bülbül (bis 30.06.2017) | 12.01.1995 | |||
28 | Amaury Bischoff (ab 21.01.2017) (bis 30.06.2017) | 31.03.1987 | |||
29 | Tobias Jänicke (bis 30.06.2017) | 16.03.1989 | |||
37 | Stephan Andrist (bis 30.06.2017) | 12.12.1987 | |||
39 | Maik Baumgarten (bis 31.08.2016) | 26.04.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Julius Perstaller (bis 09.08.2016) | 08.04.1989 | |||
14 | Melvin Platje (bis 29.01.2017) | 16.12.1988 | |||
20 | Tim Väyrynen (ab 19.01.2017) (bis 30.06.2017) | 30.03.1993 | |||
23 | Soufian Benyamina (bis 30.06.2018) | 02.03.1990 | |||
38 | Marcel Ziemer (bis 30.06.2018) | 03.08.1985 | |||
verliehen | |||||
Lukas Scherff (bis 30.06.2017) | 14.07.1996 | ||||
Florian Esdorf (ab 25.08.2016) (bis 31.12.2016) | 21.02.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2016 18:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |