Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.2018) | 27.02.1965 | ||||
Joti Stamatopoulos (ab 05.03.2017) (bis 05.03.2017) | 10.12.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bilal Jomaa Zabadne (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2019) | 26.11.1998 | |||
1 | Alexander Sebald (bis 30.06.2017) | 27.07.1996 | |||
16 | Daniel Endres (bis 30.06.2019) | 16.05.1985 | |||
29 | Levent Vanli (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 03.02.1992 | |||
31 | Oliver Copik (bis 30.06.2017) | 06.06.1998 | |||
Abwehr | |||||
5 | Kristian Maslanka (bis 30.06.2018) | 30.01.1992 | |||
7 | Bryan Gaul (bis 30.06.2017) | 08.10.1989 | |||
8 | Maik Vetter (bis 30.06.2024) | 06.09.1991 | |||
15 | Alexis Theodosiadis (bis 30.06.2018) | 19.12.1988 | |||
17 | Stefano Maier (bis 30.06.2018) | 04.12.1992 | |||
18 | Aaron Frey (bis 30.06.2018) | 08.10.1997 | |||
23 | Dennis Schulte (bis 30.06.2019) | 05.07.1990 | |||
26 | Jan-Hendrik Marx (bis 30.06.2019) | 26.04.1995 | |||
28 | Benjamin Kirchhoff (ab 21.07.2016) (bis 30.06.2019) | 11.11.1994 | |||
Mittelfeld/Sturm | |||||
Nicola Jürgens (ab 01.03.2017) (bis 30.06.2018) | 13.06.1998 | ||||
Mittelfeld | |||||
4 | Ko Sawada (bis 30.06.2019) | 25.12.1991 | |||
6 | Marco Rapp (bis 30.08.2018) | 05.06.1991 | |||
8 | Maik Vetter (bis 30.06.2023) | 06.09.1991 | |||
10 | Dren Hodja (bis 30.06.2019) | 27.03.1994 | |||
11 | Serkan Firat (bis 30.06.2019) | 02.05.1994 | |||
13 | Christos Stoilas (bis 30.06.2019) | 20.03.1996 | |||
19 | Semih Sentürk (bis 31.01.2019) | 13.09.1997 | |||
20 | Robin Scheu (bis 30.06.2017) | 16.02.1995 | |||
22 | Serkan Göcer (bis 30.06.2019) | 26.06.1993 | |||
27 | Ihab Darwiche (bis 21.01.2019) | 04.06.1993 | |||
Sturm | |||||
10 | Matthew Taylor (bis 30.06.2017) | 17.10.1981 | |||
32 | Konstantinos Neofytos (bis 30.06.2017) | 04.11.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 22.08.2016 18:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |