Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Magin (ab 02.10.2016) (bis 30.06.2017) | 13.03.1968 | ||||
Thomas Fichtner (bis 02.10.2016) | 09.02.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Urban (bis 30.06.2017) | 16.07.1996 | |||
28 | Malcolm Little (bis 30.06.2017) | 07.06.1995 | |||
28 | Mario Miltner (bis 03.08.2016) | 19.12.1990 | |||
33 | Patrick Rößel (bis 30.06.2017) | 20.11.1997 | |||
Abwehr | |||||
4 | Daniel Klück (bis 30.06.2017) | 01.09.1988 | |||
5 | Lukas Hartlieb (bis 30.06.2017) | 04.05.1996 | |||
9 | Alexander Biedermann (bis 30.06.2017) | 03.01.1995 | |||
18 | Dennis Neb (bis 30.06.2017) | 31.07.1997 | |||
23 | Sandro Rösner (bis 30.06.2017) | 23.06.1986 | |||
26 | Julian Hermann (bis 30.06.2017) | 26.05.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Sebastian Brenner (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 14.01.1997 | ||||
7 | Niklas Kupper (bis 30.06.2017) | 26.11.1991 | |||
8 | Mario Schädler (bis 30.06.2017) | 08.08.1997 | |||
10 | Kevin Schwehm (bis 30.06.2017) | 11.03.1992 | |||
14 | Andjelo Srzentic (bis 30.06.2017) | 25.01.1990 | |||
16 | Marcell Öhler (bis 30.06.2017) | 06.10.1994 | |||
17 | Jesper Brechtel (bis 30.06.2017) | 21.01.1994 | |||
19 | Christof Seibel (bis 30.06.2017) | 19.07.1995 | |||
20 | Marcel Abele (bis 30.06.2017) | 28.09.1987 | |||
21 | Marcel Bormeth (bis 30.06.2017) | 29.11.1995 | |||
22 | Kazuaki Nishinaka (bis 30.06.2017) | 30.03.1993 | |||
24 | Kristof Scherpf (bis 30.06.2017) | 19.03.1997 | |||
Sturm | |||||
11 | Yanick Haag (bis 30.06.2017) | 10.06.1995 | |||
13 | Daisuke Ando (bis 30.06.2017) | 18.07.1991 | |||
27 | Maximilian Albrecht (bis 30.06.2017) | 13.04.1991 | |||
30 | Kai Schacker (bis 30.06.2017) | 25.04.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |