Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Janos Radoki (ab 22.12.2016) (bis 28.08.2017) | 07.03.1972 | ||||
Stefan Ruthenbeck (bis 20.11.2016) | 19.04.1972 | ||||
Interimstrainer | |||||
Janos Radoki (ab 21.11.2016) (bis 21.12.2016) | 07.03.1972 | ||||
Torwart | |||||
Jonas Deumeland (bis 29.01.2017) | 09.02.1988 | ||||
1 | Sebastian Mielitz (bis 30.06.2017) | 18.07.1989 | |||
24 | Balázs Megyeri (bis 30.06.2018) | 31.03.1990 | |||
30 | Sascha Burchert (bis 30.06.2022) | 30.10.1989 | |||
34 | Marius Funk (bis 30.06.2017) | 01.01.1996 | |||
Abwehr | |||||
Johannes van den Bergh (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2017) | 21.11.1986 | ||||
Stefan Thesker (bis 14.07.2016) | 11.04.1991 | ||||
2 | Stephen Sama (ab 03.01.2017) (bis 29.01.2018) | 05.03.1993 | |||
3 | Erhun Obanor (bis 30.06.2017) | 05.09.1995 | |||
4 | Lukas Gugganig (bis 30.06.2019) | 14.02.1995 | |||
5 | Nicolai Rapp (bis 30.06.2017) | 13.12.1996 | |||
7 | Niko Gießelmann (bis 30.06.2017) | 26.09.1991 | |||
13 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2020) | 14.04.1984 | |||
21 | Khaled Narey (bis 30.06.2018) | 23.07.1994 | |||
28 | Marcel Franke (bis 30.06.2017) | 05.04.1993 | |||
29 | Sebastian Heidinger (bis 02.01.2017) | 11.01.1986 | |||
35 | Dominik Schad (bis 30.06.2018) | 04.03.1997 | |||
38 | Dominik Sollfrank (bis 30.06.2017) | 10.04.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Stephan Schröck (ab 16.01.2017) (bis 15.04.2017) | 21.08.1986 | ||||
6 | Andreas Hofmann (bis 30.06.2017) | 13.04.1986 | |||
8 | Jürgen Gjasula (bis 30.06.2018) | 05.12.1985 | |||
14 | Mathis Bolly (bis 30.06.2018) | 14.11.1990 | |||
16 | Ádám Pintér (ab 28.01.2017) (bis 30.06.2018) | 12.06.1988 | |||
16 | Damjan Djokovic (ab 15.10.2016) (bis 30.06.2017) | 18.04.1990 | |||
17 | Zlatko Tripić (bis 30.06.2017) | 02.12.1992 | |||
18 | Benedikt Kirsch (bis 30.06.2019) | 15.04.1996 | |||
23 | Sercan Sararer (bis 30.06.2018) | 27.11.1989 | |||
25 | George Davies (bis 17.01.2017) | 16.11.1996 | |||
27 | Christian Derflinger (ab 01.09.2016) (bis 30.06.2017) | 02.02.1994 | |||
29 | Tolcay Ciğerci (ab 09.01.2017) (bis 30.06.2017) | 24.01.1995 | |||
31 | Daniel Steininger (bis 17.01.2020) | 13.04.1995 | |||
38 | Tim Bodenröder (bis 30.08.2016) | 15.01.1996 | |||
39 | David Raum (bis 30.06.2018) | 22.04.1998 | |||
39 | Tom Trybull (bis 01.08.2016) | 09.03.1993 | |||
40 | Patrick Sontheimer (ab 01.01.2017) (bis 31.01.2019) | 03.07.1998 | |||
Sturm | |||||
Hakki Yildiz (bis 30.06.2017) | 12.12.1995 | ||||
Stefan Maderer (ab 01.02.2017) (bis 30.06.2017) | 01.09.1996 | ||||
9 | Serdar Dursun (ab 31.07.2016) (bis 01.08.2018) | 19.10.1991 | |||
9 | Sebastian Freis (bis 30.06.2017) | 23.04.1985 | |||
11 | Philipp Hofmann (ab 13.06.2017) (bis 23.01.2018) | 30.03.1993 | |||
11 | Ante Vukušic (bis 30.06.2017) | 04.06.1991 | |||
19 | Veton Berisha (bis 30.08.2017) | 13.04.1994 | |||
20 | Robert Žulj (bis 30.06.2017) | 05.02.1992 | |||
33 | Ilir Azemi (bis 30.01.2017) | 21.02.1992 | |||
verliehen | |||||
Dwayn Holter (bis 30.06.2018) | 15.06.1995 | ||||
Alexandros Kartalis (bis 30.06.2017) | 29.01.1995 | ||||
Ronny Marcos (bis 30.06.2017) | 01.10.1993 | ||||
George Davies (ab 18.01.2017) (bis 30.06.2017) | 16.11.1996 | ||||
Ilir Azemi (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2017) | 21.02.1992 | ||||
Stefan Maderer (bis 31.01.2017) | 01.09.1996 | ||||
Stephan Schröck (ab 01.09.2016) (bis 15.01.2017) | 21.08.1986 | ||||
Stephan Schröck (bis 31.08.2016) | 21.08.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.2016 18:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.02.2017 20:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |