Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Landerl (bis 30.06.2021) | 24.10.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jonas Toboll (bis 30.06.2017) | 10.06.1987 | |||
18 | Alexander Langer (ab 08.07.2016) (bis 30.06.2018) | 17.05.1994 | |||
27 | Eric Schlomm (bis 30.06.2017) | 27.12.1991 | |||
Abwehr | |||||
Dominik Toschka (ab 21.04.2017) (bis 30.06.2017) | 27.12.1997 | ||||
Nils Lange (ab 01.05.2017) (bis 30.06.2017) | 15.06.1986 | ||||
3 | Andreas Gomig (bis 30.06.2019) | 10.04.1992 | |||
4 | Dennis Wehrendt (bis 05.07.2018) | 25.02.1987 | |||
5 | Marc Lindenberg (bis 30.06.2017) | 11.01.1996 | |||
13 | Derek Cornelius (ab 30.07.2016) (bis 30.06.2017) | 25.11.1997 | |||
23 | Patrick Bohnsack (bis 30.06.2017) | 07.12.1993 | |||
25 | Cedric Szymczak (bis 30.06.2017) | 12.08.1997 | |||
26 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2018) | 20.02.1985 | |||
33 | Jan-André Sievers (bis 10.07.2017) | 05.08.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Ahmet Arslan (bis 30.06.2018) | 30.03.1994 | ||||
6 | Aleksandar Nogovic (bis 30.06.2019) | 10.05.1993 | |||
8 | Sven Mende (ab 30.08.2016) (bis 30.06.2021) | 18.01.1994 | |||
10 | Marcello Meyer (bis 30.06.2017) | 05.10.1990 | |||
13 | Marvin Thiel (bis 30.06.2019) | 29.01.1995 | |||
15 | Kubilay Büyükdemir (bis 30.06.2017) | 06.08.1997 | |||
16 | Enes Dagli (bis 30.06.2017) | 21.08.1996 | |||
17 | Joshua Gebissa (bis 30.06.2018) | 21.01.1995 | |||
19 | Junior Ebot-Etchi (bis 30.06.2017) | 02.04.1996 | |||
21 | Maurice Maletzki (bis 30.06.2017) | 08.09.1991 | |||
22 | Abdullah Abou Rashed (bis 30.06.2018) | 07.08.1997 | |||
22 | Derek Cornelius (bis 29.07.2016) | 25.11.1997 | |||
30 | Kevin Weggen (bis 27.01.2017) | 15.09.1993 | |||
31 | Adrian Cekala (bis 30.06.2017) | 14.12.1995 | |||
Sturm | |||||
Ramyar Ismail (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 22.03.1988 | ||||
7 | Gary Noël (ab 02.07.2016) (bis 30.06.2018) | 07.03.1990 | |||
9 | Henrik Sirmais (bis 30.06.2018) | 20.02.1991 | |||
11 | Stefan Richter (bis 30.06.2019) | 27.01.1985 | |||
20 | Panajiotis Haritos (bis 30.06.2017) | 04.01.1996 | |||
28 | Cemal Sezer (bis 30.06.2018) | 27.02.1996 | |||
32 | Alessandro Gottschalk (bis 30.06.2018) | 06.01.1994 | |||
verliehen | |||||
Kevin Weggen (ab 27.01.2017) (bis 30.06.2017) | 15.09.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 19.08.2016 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |