Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Frontzeck (ab 01.02.2018) (bis 01.12.2018) | 26.03.1964 | ||||
Jeff Strasser (ab 27.09.2017) (bis 01.02.2018) | 05.10.1974 | ||||
Norbert Meier (bis 20.09.2017) | 20.09.1958 | ||||
Interimstrainer | |||||
Hans Werner Moser (ab 27.01.2018) (bis 27.01.2018) | 24.09.1965 | ||||
Alexander Bugera (ab 20.09.2017) (bis 27.09.2017) | 08.08.1978 | ||||
Manfred Paula (ab 20.09.2017) (bis 27.09.2017) | 21.10.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alexander Bugera (ab 28.09.2017) (bis 30.06.2018) | 08.08.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | André Weis (bis 02.08.2017) | 30.09.1989 | |||
22 | Marius Müller (bis 30.06.2018) | 12.07.1993 | |||
32 | Jan-Ole Sievers (bis 30.06.2018) | 16.02.1995 | |||
33 | Lennart Grill (bis 30.06.2018) | 25.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
Jan-Ingwer Callsen-Bracker (ab 15.01.2018) (bis 30.06.2018) | 23.09.1984 | ||||
2 | Giuliano Modica (bis 30.06.2018) | 12.03.1991 | |||
3 | Joel Abu Hanna (ab 30.08.2017) (bis 30.06.2018) | 22.01.1998 | |||
4 | Patrick Ziegler (bis 30.06.2018) | 09.02.1990 | |||
5 | Benjamin Kessel (bis 30.06.2018) | 01.10.1987 | |||
6 | Leon Guwara (bis 30.06.2018) | 28.06.1996 | |||
19 | Marcel Correia (bis 30.06.2018) | 16.05.1989 | |||
21 | Phillipp Mwene (bis 30.06.2018) | 29.01.1994 | |||
25 | Robin Koch (bis 22.08.2017) | 17.07.1996 | |||
27 | Patrick Salata (bis 30.06.2018) | 21.02.1998 | |||
29 | Flavius Botiseriu (ab 02.02.2018) (bis 26.01.2020) | 29.03.1999 | |||
29 | Stipe Vucur (bis 30.06.2018) | 22.05.1992 | |||
34 | Naser Aliji (bis 30.08.2017) | 27.12.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Ruben Jenssen (ab 04.01.2018) (bis 30.06.2018) | 04.05.1988 | ||||
5 | Halil Altintop (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 08.12.1982 | |||
8 | Gino Fechner (bis 05.07.2020) | 05.09.1997 | |||
10 | Zoltán Stieber (bis 09.08.2017) | 16.10.1988 | |||
14 | Mads Albaek (ab 16.07.2017) (bis 30.06.2018) | 14.01.1990 | |||
15 | Dylan Esmel (bis 30.06.2018) | 20.03.1998 | |||
18 | Christoph Moritz (bis 30.06.2018) | 27.01.1990 | |||
25 | Carlo Sickinger (bis 30.06.2021) | 29.07.1997 | |||
28 | Daniel Halfar (bis 30.06.2018) | 07.01.1988 | |||
36 | Manfred Osei Kwadwo (bis 30.06.2018) | 30.05.1995 | |||
37 | Nicklas Shipnoski (bis 30.06.2018) | 01.01.1998 | |||
38 | Nils Seufert (bis 30.06.2018) | 03.02.1997 | |||
Sturm | |||||
7 | Brandon Borrello (bis 22.07.2018) | 25.07.1995 | |||
9 | Sebastian Andersson (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2018) | 15.07.1991 | |||
9 | Lukas Görtler (bis 02.08.2017) | 15.06.1994 | |||
11 | Jacques Zoua (bis 30.08.2017) | 06.09.1991 | |||
17 | Max Dittgen (bis 08.08.2017) | 03.03.1995 | |||
20 | Kacper Przybyłko (bis 30.06.2018) | 25.03.1993 | |||
22 | Gervane Kastaneer (bis 30.06.2018) | 09.06.1996 | |||
23 | Barış Atik (bis 30.06.2018) | 09.01.1995 | |||
26 | Valdrin Mustafa (bis 30.06.2018) | 11.03.1998 | |||
33 | Lukas Spalvis (bis 30.06.2018) | 27.07.1994 | |||
35 | Osayamen Osawe (bis 30.06.2018) | 03.09.1993 | |||
39 | David Tomic (bis 30.06.2018) | 09.02.1998 | |||
40 | Torben Müsel (bis 30.06.2018) | 25.07.1999 | |||
verliehen | |||||
Florian Pick (bis 30.06.2018) | 08.09.1995 | ||||
Max Dittgen (ab 08.08.2017) (bis 30.06.2018) | 03.03.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2017 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |