Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Rittenauer (bis 30.06.2018) | 18.05.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Klose (bis 30.06.2018) | 10.04.1995 | |||
38 | Florian Sieler (bis 30.06.2018) | 06.05.1999 | |||
40 | Arek Patyk (bis 30.06.2018) | 29.10.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Sauter (bis 30.06.2018) | 01.11.1996 | |||
4 | Philipp Dietrich (bis 30.06.2018) | 05.05.1998 | |||
6 | Kevin Kling (bis 30.06.2018) | 01.07.1999 | |||
10 | Pascal Rasmus (bis 30.06.2018) | 01.11.1994 | |||
19 | Moritz Strauß (bis 30.06.2018) | 04.10.1995 | |||
24 | Denis Lang (bis 30.06.2018) | 24.06.1985 | |||
25 | Danny Berger (bis 30.06.2021) | 17.02.1998 | |||
27 | Christoph Matt (bis 30.06.2018) | 01.02.1996 | |||
29 | Björn Unden (bis 30.06.2018) | 20.07.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Adrian Martic (bis 30.06.2018) | 13.03.1994 | ||||
Veysel Kayantas (bis 30.06.2018) | 25.05.1994 | ||||
7 | René Greuter (bis 30.06.2018) | 07.08.1989 | |||
8 | Dominik Almeida (bis 30.06.2018) | 28.01.1994 | |||
11 | Tobias Bertsch (bis 30.06.2018) | 30.10.1992 | |||
13 | Johannes Niederberger (bis 30.06.2018) | 17.02.1998 | |||
17 | Benjamin Winterhalder (bis 30.06.2018) | 01.05.1985 | |||
20 | Sebastian Stark (bis 30.06.2018) | 04.02.1991 | |||
22 | Patrick Leschinski (bis 30.06.2018) | 16.02.1986 | |||
33 | Gian-Luca Wellhäuser (bis 30.06.2018) | 03.10.1997 | |||
44 | Christian Heller (bis 30.06.2018) | 31.08.1985 | |||
Sturm | |||||
18 | Robin Niedhardt (bis 30.06.2018) | 04.12.1991 | |||
21 | Fabian Möhrle (bis 30.06.2018) | 29.05.1998 | |||
23 | Alen Lekavski (bis 30.06.2018) | 27.02.1989 | |||
28 | Frank Stark (bis 30.06.2018) | 14.09.1993 | |||
31 | Nazif Hajdarović (bis 30.06.2018) | 22.09.1984 | |||
35 | Marco Mendes (bis 30.06.2018) | 18.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |