Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Klaus (bis 30.06.2018) | 02.09.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Eiban (bis 30.06.2019) | 05.05.1994 | |||
12 | David Paulus (bis 30.06.2019) | 12.05.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Herbert Paul (bis 30.06.2018) | 11.02.1994 | |||
3 | Andreas Bauer (bis 30.06.2018) | 07.03.1991 | |||
4 | Kevin Baer (bis 30.06.2018) | 28.04.1998 | |||
5 | Marco Janz (bis 30.06.2018) | 02.11.1992 | |||
14 | Max Hillenbrand (bis 30.06.2018) | 15.04.1996 | |||
17 | Matthias Strohmaier (bis 30.06.2019) | 11.03.1994 | |||
21 | Dominik Weiß (bis 30.06.2019) | 17.04.1995 | |||
23 | Philip Messingschlager (bis 30.06.2019) | 02.10.1992 | |||
24 | Patrick Wolf (bis 30.06.2018) | 12.02.1989 | |||
32 | Lukas Billick (bis 30.06.2023) | 09.02.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Christopher Kracun (bis 31.12.2018) | 02.02.1993 | |||
7 | Marco Fritscher (bis 30.06.2020) | 27.12.1994 | |||
8 | Michael Schlicht (bis 04.07.2018) | 13.11.1993 | |||
10 | Lukas Kling (bis 30.06.2019) | 13.11.1989 | |||
11 | Christopher Lehmann (bis 30.06.2018) | 28.10.1995 | |||
15 | Kevin Fery (bis 30.06.2023) | 31.03.1994 | |||
16 | Vincent Waigand (bis 30.06.2019) | 11.04.1996 | |||
19 | Steffen Krautschneider (bis 30.06.2019) | 11.08.1991 | |||
20 | Nikola Jelisić (bis 30.06.2019) | 29.12.1994 | |||
30 | Marius Willsch (bis 30.06.2018) | 18.03.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Nicolas Görtler (bis 30.06.2019) | 08.03.1990 | |||
20 | Florian Pieper (bis 30.06.2018) | 27.08.1993 | |||
22 | Florian Pieper (bis 30.06.2019) | 27.08.1993 | |||
27 | Adam Jabiri (bis 30.06.2023) | 03.06.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2017 20:45 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |