Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jeff Saibene (bis 10.12.2018) | 13.09.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Ortega (bis 30.06.2022) | 06.11.1992 | |||
33 | Nikolai Rehnen (bis 30.06.2018) | 04.02.1997 | |||
40 | Baboucarr Gaye (bis 30.06.2019) | 24.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Brian Behrendt (bis 31.12.2020) | 24.10.1991 | |||
4 | Nils Teixeira (ab 03.07.2017) (bis 30.06.2018) | 10.07.1990 | |||
11 | Stephan Salger (bis 31.08.2020) | 30.01.1990 | |||
13 | Julian Börner (bis 30.06.2019) | 21.01.1991 | |||
23 | Florian Dick (bis 30.06.2018) | 09.11.1984 | |||
28 | Florian Hartherz (bis 30.06.2018) | 29.05.1993 | |||
31 | Henri Weigelt (bis 30.06.2019) | 17.01.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | David Ulm (bis 30.06.2018) | 30.06.1984 | |||
6 | Tom Schütz (bis 30.06.2020) | 20.01.1988 | |||
7 | Patrick Weihrauch (bis 30.06.2020) | 03.03.1994 | |||
10 | Tomasz Hołota (bis 30.06.2019) | 27.01.1991 | |||
27 | Konstantin Kerschbaumer (bis 30.06.2018) | 01.07.1992 | |||
32 | Keanu Staude (bis 30.06.2020) | 26.01.1997 | |||
37 | Cerruti Siya (ab 29.01.2018) (bis 30.06.2019) | 17.05.1999 | |||
Sturm | |||||
8 | Andraž Šporar (bis 01.01.2018) | 27.02.1994 | |||
9 | Fabian Klos (bis 30.06.2024) | 02.12.1987 | |||
10 | Christopher Nöthe (bis 30.06.2019) | 03.01.1988 | |||
16 | Sören Brandy (bis 30.06.2019) | 06.05.1985 | |||
17 | Christoph Hemlein (bis 30.06.2018) | 16.12.1990 | |||
18 | Nils Quaschner (ab 05.07.2017) (bis 30.06.2020) | 22.04.1994 | |||
21 | Andreas Voglsammer (bis 30.06.2021) | 09.01.1992 | |||
29 | Leandro Putaro (bis 30.06.2018) | 07.01.1997 | |||
verliehen | |||||
Allan Firmino Dantas (bis 30.06.2018) | 28.01.1997 | ||||
34 | Can Özkan (ab 29.01.2018) (bis 30.06.2021) | 02.12.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 18:30 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |