Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Herrlich (bis 23.12.2018) | 03.12.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bernd Leno (bis 30.06.2018) | 04.03.1992 | |||
28 | Ramazan Özcan (bis 30.06.2020) | 28.06.1984 | |||
36 | Niklas Lomb (bis 30.06.2018) | 28.07.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Ramalho (bis 31.12.2017) | 16.02.1992 | |||
3 | Panagiotis Retsos (ab 31.08.2017) (bis 31.01.2020) | 09.08.1998 | |||
4 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | |||
5 | Sven Bender (ab 13.07.2017) (bis 30.06.2021) | 27.04.1989 | |||
6 | Aleksandar Dragović (bis 30.08.2017) | 06.03.1991 | |||
16 | Tin Jedvaj (bis 20.08.2019) | 28.11.1995 | |||
18 | Wendell (bis 20.08.2021) | 20.07.1993 | |||
34 | Joel Abu Hanna (bis 29.08.2017) | 22.01.1998 | |||
39 | Benjamin Henrichs (bis 28.08.2018) | 23.02.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Lars Bender (bis 30.06.2021) | 27.04.1989 | |||
10 | Julian Brandt (bis 30.06.2019) | 02.05.1996 | |||
10 | Hakan Çalhanoğlu (bis 03.07.2017) | 08.02.1994 | |||
15 | Julian Baumgartlinger (bis 30.06.2022) | 02.01.1988 | |||
20 | Charles Aranguiz (bis 03.04.2023) | 17.04.1989 | |||
21 | Dominik Kohr (bis 30.06.2019) | 31.01.1994 | |||
22 | Wladlen Jurtschenko (bis 30.06.2018) | 22.01.1994 | |||
29 | Kai Havertz (bis 03.09.2020) | 11.06.1999 | |||
30 | Sam Francis Schreck (bis 30.06.2019) | 29.01.1999 | |||
33 | Atakan Akkaynak (bis 30.06.2018) | 05.01.1999 | |||
37 | Marlon Frey (bis 30.06.2018) | 24.03.1996 | |||
38 | Karim Bellarabi (bis 30.06.2023) | 08.04.1990 | |||
44 | Kevin Kampl (bis 31.08.2017) | 09.10.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Chicharito (bis 23.07.2017) | 01.06.1988 | |||
9 | Leon Bailey (bis 03.08.2021) | 09.08.1997 | |||
11 | Stefan Kießling (bis 30.06.2018) | 25.01.1984 | |||
13 | Lucas Alario (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2022) | 08.10.1992 | |||
14 | Admir Mehmedi (bis 30.01.2018) | 16.03.1991 | |||
17 | Joel Pohjanpalo (bis 24.01.2020) | 13.09.1994 | |||
31 | Kevin Volland (bis 01.09.2020) | 30.07.1992 | |||
verliehen | |||||
Aleksandar Dragović (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2018) | 06.03.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2017 20:45 Uhr |
0 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2017 18:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.2017 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 06.02.2018 20:45 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 17.04.2018 20:45 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |