Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
René Rydlewicz (bis 30.06.2019) | 18.07.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bernhard Hendl (bis 30.06.2019) | 09.08.1992 | |||
12 | Tim Siegemeyer (bis 30.06.2018) | 01.09.1996 | |||
79 | Kevin Sommer (bis 30.06.2023) | 28.09.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Joshua Silva (bis 30.06.2019) | 21.08.1990 | |||
4 | Maciej Kwiatkowski (bis 23.01.2018) | 25.03.1988 | |||
5 | David Malembana (bis 30.06.2019) | 11.10.1995 | |||
15 | David Haider Al-Azzawe (bis 30.06.2018) | 05.06.1992 | |||
20 | Uğurtan Çepni (bis 30.06.2018) | 30.07.1983 | |||
25 | Francis Adomah (bis 30.06.2018) | 29.06.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Tyren Kherraz (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 10.08.1999 | ||||
Flamur Dauti (bis 30.06.2018) | 23.08.1999 | ||||
2 | Pascal Eifler (bis 30.06.2019) | 12.03.1998 | |||
6 | Björn Lambach (bis 30.06.2019) | 01.12.1991 | |||
7 | Philip Schulz (bis 30.06.2023) | 11.09.1992 | |||
8 | Rafael Brand (bis 30.06.2018) | 09.09.1994 | |||
10 | Bilal Çubukçu (bis 30.06.2019) | 16.05.1987 | |||
13 | Lucas Brumme (ab 06.01.2018) (bis 30.06.2019) | 25.09.1999 | |||
14 | Joey Breitfeld (bis 31.01.2018) | 05.10.1996 | |||
18 | Erblin Colakaj (ab 16.01.2018) (bis 30.06.2019) | 18.04.2000 | |||
19 | Marcel Rausch (bis 30.06.2019) | 08.07.1996 | |||
Sturm | |||||
9 | Vincent Rabiega (bis 30.06.2019) | 14.06.1995 | |||
11 | Otis Breustedt (bis 30.06.2019) | 24.05.1995 | |||
17 | Rufat Dadaschow (bis 30.06.2018) | 29.09.1991 | |||
21 | Solomon Okoronkwo (bis 30.06.2018) | 02.03.1987 | |||
23 | Matthias Steinborn (bis 30.06.2018) | 05.03.1989 | |||
24 | Deniz Citlak (bis 30.06.2020) | 07.06.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2017 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |