Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Heyne (bis 08.04.2019) | 10.10.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Johannes Höcker (bis 30.06.2019) | 10.01.1985 | |||
32 | Lars Huxsohl (bis 30.06.2019) | 10.06.1996 | |||
32 | René Heide (bis 30.06.2018) | 09.01.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marin Mandic (bis 30.06.2019) | 11.08.1988 | |||
4 | Til Bauman (bis 30.06.2019) | 29.03.1995 | |||
5 | Marcus Coffie (bis 30.06.2019) | 19.01.1995 | |||
6 | Vico Meien (bis 30.08.2019) | 15.03.1998 | |||
8 | Dane Kummerfeld (bis 30.06.2018) | 13.05.1992 | |||
14 | Juri Marxen (bis 30.06.2018) | 06.11.1995 | |||
15 | Steven Lindener (bis 30.06.2018) | 29.04.1991 | |||
16 | Jan Schrage (bis 31.12.2018) | 19.01.1998 | |||
22 | Hamajak Bojadgian (bis 30.06.2023) | 28.10.1996 | |||
24 | Jan-Philipp Rose (bis 30.06.2019) | 16.12.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Linus Meyer (bis 30.06.2018) | 07.01.1992 | |||
12 | Marlon Leon Stannis (bis 31.12.2018) | 08.12.1998 | |||
13 | Philipp Koch (bis 30.06.2019) | 24.11.1990 | |||
17 | Felix Drinkuth (bis 23.01.2019) | 20.10.1994 | |||
18 | Ante-Akira Kutschke (bis 30.06.2018) | 01.01.1997 | |||
20 | Jordan Brown (bis 30.06.2019) | 12.11.1991 | |||
21 | Kang-Min Choi (bis 30.06.2018) | 01.01.1993 | |||
23 | Ermir Zekjiri (bis 30.06.2018) | 13.02.1989 | |||
28 | Deran Toksöz (bis 31.12.2018) | 21.05.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Yayar Kunath (bis 30.06.2019) | 07.02.1989 | |||
9 | Jan Lüneburg (bis 30.06.2023) | 23.10.1990 | |||
23 | Narek Abrahamyan (bis 30.06.2018) | 11.06.1996 | |||
29 | Siniša Veselinović (bis 30.06.2019) | 08.10.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |