Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dubravko Kolinger (bis 30.06.2018) | 29.11.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robin Kraski (bis 30.06.2018) | 19.12.1991 | |||
13 | Peter Wentzel (bis 30.06.2018) | 23.06.1998 | |||
22 | Andreas Dups (bis 30.06.2018) | 15.04.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sascha Walter (bis 30.06.2018) | 02.02.1993 | |||
3 | Holger Fuchs (bis 30.06.2018) | 13.05.1991 | |||
4 | Robin Faber (bis 30.06.2018) | 22.04.1996 | |||
5 | Simon Frank (bis 30.06.2018) | 22.05.1991 | |||
8 | Timo Brenner (bis 30.06.2018) | 03.04.1990 | |||
15 | Sebastian Schönthaler (bis 30.06.2018) | 16.02.1994 | |||
18 | Niklas Kolbe (bis 30.06.2018) | 27.12.1996 | |||
27 | Julian Kern (bis 30.06.2018) | 15.02.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Sandro Weber (bis 30.06.2018) | 23.06.1998 | ||||
Konstantin Geppert (bis 30.06.2018) | 07.04.1985 | ||||
7 | Mario Bilger (bis 30.06.2018) | 14.06.1988 | |||
11 | Leon Braun (bis 30.06.2018) | 27.04.1997 | |||
17 | Jonas Marten (bis 30.06.2018) | 29.09.1998 | |||
19 | Dennis Schneider (bis 30.06.2018) | 27.04.1997 | |||
23 | Matthias Cuntz (bis 30.06.2020) | 04.05.1990 | |||
24 | Colin Bitzer (bis 30.06.2018) | 12.03.1996 | |||
Sturm | |||||
Marcus Karl (bis 30.06.2018) | 27.11.1997 | ||||
9 | Leutrim Neziraj (bis 30.06.2018) | 15.07.1987 | |||
20 | Eray Gür (bis 30.06.2018) | 28.03.1993 | |||
21 | Michael Schürg (bis 30.06.2018) | 21.10.1984 | |||
32 | Ernesto de Santis (bis 30.06.2018) | 19.03.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |