Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Emmerling (ab 20.11.2017) (bis 17.05.2018) | 10.02.1966 | ||||
David Bergner (ab 02.10.2017) (bis 19.11.2017) | 02.12.1973 | ||||
Stefan Krämer (bis 02.10.2017) | 23.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Patrick Helmes (ab 01.12.2017) (bis 30.06.2018) | 01.03.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Klewin (bis 30.06.2018) | 30.09.1993 | |||
23 | Maximilian Engl (bis 30.06.2018) | 31.12.1997 | |||
31 | Julian Knoll (bis 30.06.2018) | 11.07.1999 | |||
Abwehr | |||||
Marc Fleischhauer (ab 21.04.2018) (bis 30.06.2018) | 08.08.1999 | ||||
2 | Charalampos Chantzopoulos (ab 07.02.2018) (bis 30.06.2018) | 08.07.1994 | |||
3 | Jonas Struß (bis 30.06.2018) | 26.09.1997 | |||
4 | Berkay Dabanlı (ab 17.07.2017) (bis 30.06.2018) | 27.06.1990 | |||
5 | Florian Neuhold (bis 30.06.2018) | 06.07.1993 | |||
6 | André Laurito (bis 30.06.2018) | 24.11.1983 | |||
16 | Marius Wegmann (bis 30.06.2019) | 03.09.1998 | |||
16 | Kusi Kwame (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 09.08.1989 | |||
17 | Luka Odak (bis 30.06.2018) | 22.11.1989 | |||
21 | Jens Möckel (bis 30.06.2018) | 21.02.1988 | |||
22 | Christoph Menz (bis 07.01.2018) | 22.12.1988 | |||
28 | Wilfried Sarr (bis 30.06.2018) | 16.06.1996 | |||
30 | Marcel Kaffenberger (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 12.03.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Ben-Luca Moritz (ab 01.12.2017) (bis 30.06.2018) | 12.04.2000 | ||||
Hans Oeftger (bis 30.06.2018) | 08.07.1999 | ||||
7 | Theodor Bergmann (bis 30.06.2018) | 08.11.1996 | |||
8 | Liridon Vocaj (bis 30.06.2018) | 01.10.1993 | |||
10 | Daniel Brückner (bis 30.06.2018) | 14.02.1981 | |||
11 | Nermin Crnkić (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 31.08.1992 | |||
13 | Alexander Ludwig (bis 30.06.2018) | 31.01.1984 | |||
15 | Lion Lauberbach (bis 30.06.2018) | 15.02.1998 | |||
18 | Ahmed Waseem Razeek (bis 30.06.2018) | 13.09.1994 | |||
19 | Merveille Biankadi (bis 30.06.2018) | 09.05.1995 | |||
24 | Morten Rüdiger (bis 29.01.2020) | 13.06.1995 | |||
25 | Max Schwitalla (bis 30.06.2018) | 19.06.2000 | |||
29 | Samir Benamar (bis 30.06.2018) | 23.08.1992 | |||
33 | Tobias Kraulich (bis 30.06.2018) | 24.03.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Tugay Uzan (bis 30.06.2018) | 27.02.1994 | |||
11 | Aloy Ihenacho (bis 30.08.2017) | 21.07.1995 | |||
20 | Bastian Kurz (bis 30.06.2018) | 23.09.1996 | |||
27 | Carsten Kammlott (bis 30.06.2018) | 28.02.1990 | |||
32 | Elias Huth (bis 30.06.2018) | 10.02.1997 | |||
37 | Christopher Bieber (bis 30.06.2018) | 03.07.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |