Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Titz (ab 12.03.2018) (bis 23.10.2018) | 01.04.1971 | ||||
Bernd Hollerbach (ab 22.01.2018) (bis 12.03.2018) | 08.12.1969 | ||||
Markus Gisdol (bis 21.01.2018) | 17.08.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Mathenia (bis 30.06.2018) | 31.03.1992 | |||
12 | Tom Mickel | 19.04.1989 | |||
13 | Julian Pollersbeck (bis 30.06.2019) | 16.08.1994 | |||
30 | Andreas Hirzel (bis 30.06.2018) | 25.03.1993 | |||
36 | Tom Mickel (bis 30.06.2018) | 19.04.1989 | |||
Arzt | |||||
Dr. Götz Welsch | 16.10.1974 | ||||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (bis 30.06.2018) | 20.10.1989 | |||
4 | Rick van Drongelen (ab 03.08.2017) (bis 30.06.2021) | 20.12.1998 | |||
6 | Douglas Santos (bis 30.06.2019) | 22.03.1994 | |||
9 | Kyriakos Papadopoulos (bis 30.06.2020) | 23.02.1992 | |||
13 | Mërgim Mavraj (bis 30.06.2018) | 09.06.1986 | |||
22 | Bjarne Thoelke (bis 30.06.2018) | 11.04.1992 | |||
24 | Gōtoku Sakai (bis 14.08.2019) | 14.03.1991 | |||
24 | Gōtoku Sakai (bis 30.06.2019) | 14.03.1991 | |||
37 | Young-Jae Seo (ab 15.03.2018) (bis 30.06.2018) | 23.05.1995 | |||
38 | Jonas Behounek (bis 30.06.2019) | 17.05.1998 | |||
46 | Stephan Kofi Ambrosius (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 18.12.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Frank Ronstadt (bis 30.06.2018) | 21.07.1997 | ||||
8 | Lewis Holtby (bis 30.06.2019) | 18.09.1990 | |||
12 | Walace (bis 30.06.2018) | 04.04.1995 | |||
14 | Aaron Hunt (bis 30.06.2021) | 04.09.1986 | |||
16 | Vasilije Janjicic (bis 30.06.2019) | 02.11.1998 | |||
17 | Filip Kostić (bis 20.08.2018) | 01.11.1992 | |||
20 | Albin Ekdal (bis 14.08.2018) | 28.07.1989 | |||
23 | Sejad Salihović (ab 13.09.2017) (bis 30.06.2018) | 08.10.1984 | |||
27 | Nicolai Müller (bis 30.06.2018) | 25.09.1987 | |||
28 | Gideon Jung (bis 30.06.2021) | 12.09.1994 | |||
29 | Matti Steinmann (ab 15.03.2018) (bis 30.06.2018) | 08.01.1995 | |||
31 | Mohamed Gouaida (bis 30.06.2018) | 15.05.1993 | |||
34 | Finn Porath (bis 30.08.2017) | 23.02.1997 | |||
47 | Josha Vagnoman (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 11.12.2000 | |||
Sturm | |||||
7 | Bobby Wood (bis 08.07.2018) | 15.11.1992 | |||
10 | Pierre-Michel Lasogga (bis 31.08.2017) | 15.12.1991 | |||
11 | André Hahn (bis 30.06.2018) | 13.08.1990 | |||
11 | Michael Gregoritsch (bis 03.07.2017) | 18.04.1994 | |||
15 | Luca Waldschmidt (bis 30.06.2018) | 19.05.1996 | |||
18 | Bakery Jatta (bis 30.06.2023) | 06.06.1998 | |||
19 | Sven Schipplock (bis 30.06.2018) | 08.11.1988 | |||
25 | Mats Köhlert (bis 30.06.2019) | 02.05.1998 | |||
26 | Törles Knöll (bis 30.06.2018) | 13.09.1997 | |||
40 | Jann-Fiete Arp (bis 30.06.2018) | 06.01.2000 | |||
43 | Tatsuya Ito (bis 30.06.2018) | 26.06.1997 | |||
43 | Batuhan Altıntaş (bis 29.01.2018) | 14.03.1996 | |||
verliehen | |||||
Finn Porath (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2019) | 23.02.1997 | ||||
Arianit Ferati (bis 30.06.2018) | 07.09.1997 | ||||
Alen Halilović (bis 30.06.2018) | 18.06.1996 | ||||
Pierre-Michel Lasogga (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2018) | 15.12.1991 | ||||
Batuhan Altıntaş (ab 29.01.2018) (bis 30.06.2018) | 14.03.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |