Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
André Breitenreiter (bis 27.01.2019) | 02.10.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Tschauner (bis 31.12.2018) | 03.11.1985 | |||
23 | Michael Esser (bis 14.01.2020) | 22.11.1987 | |||
30 | Marlon Sündermann (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 16.05.1998 | |||
30 | Samuel Şahin-Radlinger (bis 30.01.2018) | 07.11.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Josip Elez (ab 08.01.2018) (bis 30.06.2021) | 25.04.1994 | |||
3 | Miiko Albornoz (bis 30.06.2020) | 30.11.1990 | |||
4 | Julian Korb (bis 30.06.2020) | 21.03.1992 | |||
5 | Felipe (bis 31.08.2020) | 15.05.1987 | |||
15 | Timo Hübers (bis 30.06.2021) | 20.07.1996 | |||
19 | Florian Hübner (bis 30.06.2018) | 01.03.1991 | |||
20 | Salif Sané (bis 30.06.2018) | 25.08.1990 | |||
21 | Lars Ritzka (bis 30.06.2018) | 07.05.1998 | |||
22 | Matthias Ostrzolek (bis 30.06.2020) | 05.06.1990 | |||
25 | Oliver Sorg (bis 30.06.2019) | 29.05.1990 | |||
31 | Waldemar Anton (bis 28.07.2020) | 20.07.1996 | |||
33 | Fynn Arkenberg (bis 30.06.2018) | 04.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marvin Bakalorz (bis 04.08.2020) | 13.09.1989 | |||
7 | Edgar Prib (bis 31.08.2020) | 15.12.1989 | |||
8 | Manuel Schmiedebach (bis 30.06.2018) | 05.12.1988 | |||
10 | Sebastian Maier (bis 30.06.2018) | 18.09.1993 | |||
11 | Felix Klaus (bis 30.06.2018) | 13.09.1992 | |||
18 | Iver Fossum (bis 15.08.2019) | 15.07.1996 | |||
27 | Pirmin Schwegler (bis 30.06.2019) | 09.03.1987 | |||
28 | Mike-Steven Bähre (bis 22.01.2018) | 10.08.1995 | |||
38 | Tom Baller (bis 31.12.2017) | 02.08.1998 | |||
40 | Linton Maina (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2019) | 23.06.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Jonathas (ab 22.08.2017) (bis 30.06.2018) | 06.03.1989 | |||
13 | Ihlas Bebou (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2019) | 23.04.1994 | |||
14 | Martin Harnik (bis 30.06.2018) | 10.06.1987 | |||
16 | Yousef Emghames (bis 31.12.2017) | 19.01.1998 | |||
17 | Uffe Bech (bis 31.01.2018) | 13.01.1993 | |||
24 | Niclas Füllkrug (bis 30.06.2019) | 09.02.1993 | |||
26 | Kenan Karaman (bis 30.06.2018) | 05.03.1994 | |||
29 | Mete Kaan Demir (bis 30.06.2018) | 13.05.1998 | |||
35 | Charlison Benschop (bis 30.06.2018) | 21.08.1989 | |||
37 | Noah-Joel Sarenren-Bazee (bis 30.06.2019) | 21.08.1996 | |||
verliehen | |||||
Samuel Şahin-Radlinger (ab 30.01.2018) (bis 31.12.2018) | 07.11.1992 | ||||
Babacar Gueye (bis 30.06.2018) | 31.12.1994 | ||||
Marius Wolf (bis 30.06.2018) | 27.05.1995 | ||||
Elias Huth (bis 30.06.2018) | 10.02.1997 | ||||
Mike-Steven Bähre (ab 23.01.2018) (bis 30.06.2018) | 10.08.1995 | ||||
Uffe Bech (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 13.01.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2017 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |