Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Dardai (bis 30.06.2019) | 16.03.1976 | ||||
Torwart | |||||
Dennis Smarsch (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 14.01.1999 | ||||
1 | Thomas Kraft (bis 30.06.2020) | 22.07.1988 | |||
22 | Rune Jarstein (bis 30.06.2023) | 29.09.1984 | |||
33 | Jonathan Klinsmann (ab 11.07.2017) (bis 30.06.2019) | 08.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Pekarík (bis 30.06.2024) | 30.10.1986 | |||
4 | Karim Rekik (bis 04.10.2020) | 02.12.1994 | |||
5 | Niklas Stark (bis 30.06.2022) | 14.04.1995 | |||
15 | Sebastian Langkamp (bis 30.01.2018) | 15.01.1988 | |||
17 | Maximilian Mittelstädt (bis 30.06.2023) | 18.03.1997 | |||
21 | Marvin Plattenhardt (bis 30.06.2023) | 26.01.1992 | |||
23 | Mitchell Weiser (bis 30.06.2018) | 21.04.1994 | |||
25 | Jordan Torunarigha (bis 30.06.2021) | 07.08.1997 | |||
29 | Florian Baak (bis 30.06.2019) | 18.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Kevin Sessa | 06.07.2000 | ||||
3 | Per Skjelbred (bis 30.06.2020) | 16.06.1987 | |||
6 | Vladimír Darida (bis 30.12.2022) | 08.08.1990 | |||
7 | Alexander Esswein (bis 22.12.2018) | 25.03.1990 | |||
10 | Ondrej Duda (bis 12.01.2020) | 15.12.1994 | |||
11 | Mathew Leckie (bis 30.06.2020) | 04.02.1991 | |||
14 | Valentin Stocker (bis 10.01.2018) | 12.04.1989 | |||
18 | Sinan Kurt (bis 30.01.2019) | 23.07.1996 | |||
20 | Valentino Lazaro (ab 03.08.2017) (bis 30.06.2018) | 24.03.1996 | |||
26 | Arne Maier (bis 30.06.2019) | 08.01.1999 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
30 | Julius Kade (bis 30.06.2019) | 20.05.1999 | |||
33 | Arne Maier (bis 30.06.2018) | 08.01.1999 | |||
34 | Maurice Covic (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2022) | 17.04.1998 | |||
35 | Sidney Friede (ab 31.01.2018) (bis 17.01.2019) | 12.04.1998 | |||
Sturm | |||||
8 | Salomon Kalou (bis 30.06.2020) | 05.08.1985 | |||
16 | Julian Schieber (bis 30.06.2018) | 13.02.1989 | |||
19 | Vedad Ibišević (bis 30.06.2020) | 06.08.1984 | |||
24 | Genki Haraguchi (bis 23.01.2018) | 09.05.1991 | |||
27 | Davie Selke (bis 31.01.2020) | 20.01.1995 | |||
32 | Pálko Dardai (bis 30.06.2019) | 24.04.1999 | |||
verliehen | |||||
Nils Körber (bis 30.06.2020) | 13.11.1996 | ||||
Marius Gersbeck (bis 30.06.2018) | 20.06.1995 | ||||
Genki Haraguchi (ab 23.01.2018) (bis 30.06.2018) | 09.05.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2017 20:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.10.2017 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |