Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alois Schwartz (ab 29.08.2017) (bis 03.02.2020) | 28.03.1967 | ||||
Marc-Patrick Meister (bis 20.08.2017) | 23.07.1980 | ||||
Interimstrainer | |||||
Zlatan Bajramović (ab 20.08.2017) (bis 29.08.2017) | 12.08.1979 | ||||
Christian Eichner (ab 20.08.2017) (bis 29.08.2017) | 24.11.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dirk Orlishausen (bis 30.06.2018) | 15.08.1982 | |||
28 | Sebastian Gessl (bis 30.06.2018) | 30.06.1996 | |||
32 | Benjamin Uphoff (bis 30.06.2018) | 08.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
Giuseppe Leo (ab 02.09.2017) (bis 30.06.2018) | 30.01.1995 | ||||
- | Ylli Sallahi (bis 30.06.2018) | 06.04.1994 | |||
3 | Daniel Gordon (bis 30.06.2020) | 16.01.1985 | |||
4 | Martin Stoll (bis 30.06.2019) | 09.02.1983 | |||
5 | David Pisot (bis 30.06.2021) | 06.07.1987 | |||
17 | Severin Buchta (bis 29.01.2018) | 14.02.1997 | |||
21 | Marco Thiede (ab 25.09.2017) (bis 30.06.2023) | 20.05.1992 | |||
25 | Jonas Föhrenbach (bis 30.06.2018) | 26.01.1996 | |||
27 | Marlon Dinger (bis 30.09.2020) | 16.06.2001 | |||
35 | Matthias Bader (bis 30.06.2018) | 17.06.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Burak Çamoglu (bis 30.06.2020) | 05.10.1996 | |||
6 | Andreas Hofmann (bis 30.06.2018) | 13.04.1986 | |||
7 | Marc Lorenz (bis 30.06.2022) | 18.07.1988 | |||
8 | Marcel Mehlem (bis 30.06.2018) | 01.03.1995 | |||
10 | Marvin Wanitzek (bis 30.06.2023) | 07.05.1993 | |||
11 | Boubacar Barry (bis 15.08.2017) | 15.04.1996 | |||
13 | Kai Bülow (bis 20.07.2018) | 31.05.1986 | |||
14 | Alexander Siebeck (bis 30.01.2018) | 03.11.1993 | |||
23 | Florent Muslija (bis 31.08.2018) | 06.07.1998 | |||
Sturm | |||||
Oguzhan Aydogan (ab 21.08.2017) (bis 30.06.2018) | 04.02.1997 | ||||
9 | Marvin Pourié (ab 27.01.2018) (bis 21.01.2020) | 08.01.1991 | |||
9 | Oskar Zawada (bis 02.01.2018) | 01.02.1996 | |||
19 | Malik Karaahmet (bis 30.06.2018) | 18.01.2000 | |||
20 | Valentino Vujinovic (bis 14.01.2019) | 20.02.1999 | |||
22 | Nathaniel Amamoo (bis 30.06.2018) | 23.08.1997 | |||
24 | Fabian Schleusener (bis 30.06.2018) | 24.10.1991 | |||
27 | Dominik Stroh-Engel (bis 30.06.2019) | 27.11.1985 | |||
29 | Kai Luibrand (bis 30.06.2018) | 24.04.1994 | |||
30 | Anton Fink (bis 30.06.2020) | 31.07.1987 | |||
verliehen | |||||
Severin Buchta (ab 29.01.2018) (bis 30.06.2018) | 14.02.1997 | ||||
Alexander Siebeck (ab 30.01.2018) (bis 30.06.2018) | 03.11.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2017 20:45 Uhr |
0 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |