Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Neitzel (ab 08.04.2018) (bis 30.06.2019) | 17.12.1967 | ||||
Argirios Giannikis (ab 14.10.2017) (bis 07.04.2018) | 09.07.1980 | ||||
Sven Demandt (bis 01.10.2017) | 13.02.1965 | ||||
Interimstrainer | |||||
Carsten Wolters (ab 01.10.2017) (bis 31.12.2017) | 25.07.1969 | ||||
Torwart | |||||
15 | Marcel Lenz (bis 30.06.2020) | 03.05.1991 | |||
30 | Stefan Jaschin (bis 30.06.2018) | 30.11.1998 | |||
33 | Robin Heller (bis 30.06.2019) | 20.12.1994 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dennis Malura (bis 30.06.2018) | 20.06.1984 | |||
5 | Robin Urban (bis 30.06.2019) | 13.04.1994 | |||
7 | Kevin Grund (bis 30.06.2021) | 14.08.1987 | |||
20 | Philipp Zeiger (bis 30.06.2020) | 28.06.1990 | |||
22 | Tolga Cokkosan (bis 30.06.2019) | 06.04.1995 | |||
29 | Hervenogi Unzola (bis 30.06.2018) | 03.05.1992 | |||
40 | Boris Tomiak (bis 30.06.2019) | 11.09.1998 | |||
44 | Timo Becker (bis 30.06.2019) | 25.03.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Jan-Steffen Meier (bis 30.06.2018) | 30.05.1992 | ||||
6 | Timo Brauer (bis 30.06.2019) | 30.05.1990 | |||
8 | Kamil Bednarski (bis 30.06.2018) | 11.10.1985 | |||
10 | Kai Pröger (bis 14.01.2019) | 15.05.1992 | |||
11 | Cedrick Harenbrock (bis 30.06.2020) | 19.04.1998 | |||
13 | Nico Lucas (bis 27.07.2019) | 14.08.1997 | |||
17 | Simon Skuppin (bis 30.06.2018) | 23.04.1999 | |||
31 | Benjamin Baier (bis 30.06.2019) | 23.07.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Marcel Platzek (bis 30.06.2021) | 21.05.1990 | |||
19 | Roussel Ngankam (bis 30.06.2018) | 15.09.1993 | |||
27 | Daniel Engelbrecht (bis 30.06.2018) | 05.11.1990 | |||
38 | David Jansen (ab 26.07.2017) (bis 30.06.2019) | 04.12.1987 | |||
42 | Ismail Remmo (bis 30.06.2019) | 09.04.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2017 20:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |