Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Baumgart (bis 30.06.2021) | 05.01.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Ratajczak (bis 27.01.2020) | 16.04.1982 | |||
17 | Leopold Zingerle (bis 30.06.2023) | 10.04.1994 | |||
28 | Till Brinkmann (bis 30.06.2018) | 01.11.1995 | |||
Abwehr | |||||
5 | Christian Strohdiek (bis 06.01.2021) | 22.01.1988 | |||
12 | Felix Herzenbruch (bis 30.06.2019) | 08.08.1992 | |||
13 | Sebastian Schonlau (bis 30.06.2021) | 05.08.1994 | |||
14 | Thomas Bertels (bis 30.06.2018) | 05.11.1986 | |||
20 | Pascal Itter (bis 30.06.2018) | 03.04.1995 | |||
27 | Matthias Stingl (ab 31.08.2017) (bis 29.08.2018) | 27.02.1998 | |||
29 | Jamilu Collins (ab 06.09.2017) (bis 30.06.2022) | 05.08.1994 | |||
30 | Leon Fesser (bis 30.06.2019) | 01.09.1994 | |||
33 | Lukas Boeder (bis 30.06.2019) | 18.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Massih Wassey (bis 30.06.2019) | 18.06.1988 | |||
6 | Sebastian Wimmer (bis 31.08.2018) | 15.01.1994 | |||
8 | Marc-André Kruska (bis 31.01.2018) | 29.06.1987 | |||
16 | Dardan Karimani (bis 18.01.2019) | 23.11.1998 | |||
19 | Marc Vucinovic (bis 30.06.2018) | 19.09.1988 | |||
21 | Philipp Klement (ab 23.01.2018) (bis 30.06.2019) | 09.09.1992 | |||
21 | Semir Saric (bis 24.01.2018) | 08.09.1997 | |||
22 | Christopher Antwi-Adjei (bis 30.06.2021) | 07.02.1994 | |||
23 | Robin Krauße (bis 30.06.2018) | 02.04.1994 | |||
24 | Fatih Ufuk (bis 30.06.2018) | 24.05.1998 | |||
25 | Aykut Soyak (bis 26.01.2018) | 30.04.1995 | |||
26 | Ron Schallenberg (bis 30.06.2018) | 06.10.1998 | |||
27 | Marcus Piossek (bis 13.08.2017) | 21.07.1989 | |||
32 | Darryl Geurts (bis 30.06.2018) | 05.07.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Marlon Ritter (ab 23.08.2017) (bis 30.06.2018) | 15.10.1994 | |||
7 | Timo Mauer (bis 16.08.2017) | 26.05.1997 | |||
9 | Kwame Yeboah (ab 22.01.2018) (bis 30.06.2018) | 02.06.1994 | |||
9 | Koen van der Biezen (bis 21.01.2018) | 10.07.1985 | |||
11 | Sven Michel (bis 30.06.2021) | 15.07.1990 | |||
15 | Tim Mannek (bis 30.06.2018) | 21.05.1997 | |||
15 | Phillip Tietz (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 09.07.1997 | |||
18 | Dennis Srbeny (bis 25.01.2018) | 05.05.1994 | |||
31 | Ben Zolinski (bis 30.06.2020) | 03.05.1992 | |||
verliehen | |||||
Christian Bickel (bis 30.06.2018) | 27.01.1991 | ||||
Timo Mauer (ab 17.08.2017) (bis 30.06.2018) | 26.05.1997 | ||||
Aykut Soyak (ab 26.01.2018) (bis 30.06.2018) | 30.04.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2017 18:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2017 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.12.2017 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 06.02.2018 18:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |