Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Dietterle (bis 30.06.2018) | 02.06.1951 | ||||
Torwart | |||||
22 | Christian Zech (bis 30.06.2018) | 30.04.1985 | |||
24 | Timo Hirschmann (bis 30.06.2018) | 21.11.1992 | |||
Abwehr | |||||
3 | Christian Scherer (bis 30.06.2018) | 05.02.1995 | |||
4 | Jan Hasenmaier (bis 30.06.2018) | 24.05.1988 | |||
7 | Nicolai Sauer (bis 30.06.2018) | 01.06.1988 | |||
8 | Fabian Janik (bis 30.06.2018) | 23.03.1991 | |||
16 | Hans-Jörg Mack (bis 30.06.2018) | 28.10.1981 | |||
21 | Felix Gruber (bis 30.06.2018) | 23.10.1990 | |||
23 | Michael Schiele (bis 30.06.2018) | 10.09.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Christian Frickinger (bis 30.06.2018) | 25.09.1992 | |||
5 | Tim Brenner (bis 30.06.2018) | 05.07.1995 | |||
6 | Peter Niederer (bis 30.06.2018) | 03.06.1993 | |||
9 | Niklas Weißenberger (bis 30.06.2018) | 13.05.1993 | |||
10 | Philipp Schiele (bis 30.06.2018) | 17.05.1995 | |||
11 | Simon Vesel (bis 30.06.2018) | 12.04.1988 | |||
16 | Johannes Scherer (bis 30.06.2018) | 25.05.1998 | |||
17 | Jeffrey Janik (bis 30.06.2018) | 01.06.1993 | |||
27 | Mike Marianek (bis 30.06.2018) | 05.05.1997 | |||
28 | Carl Murphy (bis 30.06.2018) | 11.02.1986 | |||
70 | Marco Haller (bis 30.06.2018) | 30.06.1984 | |||
Sturm | |||||
11 | Benjamin Schiele (bis 30.06.2018) | 26.11.1991 | |||
13 | Patrick Kurz (bis 30.06.2018) | 20.08.1992 | |||
14 | Fabian Weiß (bis 30.06.2018) | 23.02.1992 | |||
20 | Daniel Nietzer (bis 30.06.2018) | 09.09.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |