Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dennis Jaacks (bis 30.06.2018) | 24.09.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julian Barkmann (bis 30.06.2018) | 30.10.1992 | |||
23 | Henrik Dierk (bis 30.06.2018) | ||||
25 | Florian Höfel (bis 30.06.2018) | 26.12.1994 | |||
Abwehr | |||||
Peer-Maurice Ehlers (bis 30.06.2018) | |||||
Mateusz Tomasz Ławniczak (bis 30.06.2018) | 22.09.1993 | ||||
2 | Nico Fischer (bis 30.06.2018) | 10.05.1989 | |||
3 | Nico Bremser (bis 30.06.2018) | ||||
5 | Eyke Kleine (bis 30.06.2018) | 15.09.1995 | |||
15 | Yannik Marschner (bis 30.06.2018) | 12.07.1994 | |||
21 | Luca Reimers (bis 30.06.2018) | 11.05.1998 | |||
22 | Hendrik Wurr (bis 30.06.2018) | 15.09.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Yannick Bremser (bis 30.06.2018) | 31.08.1994 | |||
8 | Torge Maltzahn (bis 30.06.2018) | 18.02.1987 | |||
9 | Alper Gürsoy (bis 30.06.2018) | 09.05.1996 | |||
11 | Evgenij Bieche (bis 30.06.2018) | 10.04.1997 | |||
14 | Gerrit Schubring (bis 30.06.2018) | 31.05.1993 | |||
17 | Marco Schubring (bis 30.06.2018) | 10.06.1996 | |||
18 | Noor Al-Tamemy (bis 30.06.2018) | 22.01.1997 | |||
19 | Jan-Ole Hansen (bis 30.06.2018) | 06.07.1996 | |||
20 | Nikita Bojarinow (bis 30.06.2018) | 07.03.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Mats Facklam (bis 07.01.2018) | 22.08.1996 | |||
10 | Kolja Grant (bis 30.06.2018) | 13.02.1989 | |||
13 | Vincent Janelt (bis 30.06.2018) | 23.12.1992 | |||
16 | Sergen Tarim (bis 30.06.2018) | 07.03.1997 | |||
29 | Christian Peters (bis 30.06.2018) | 17.02.1997 | |||
31 | Thorben Wurr (bis 30.06.2018) | 22.12.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |