Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kenan Kocak (bis 08.10.2018) | 05.01.1981 | ||||
Torwart | |||||
Dominik Machmeier (bis 30.06.2018) | 03.11.1995 | ||||
Goran Karacic (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2018) | 18.08.1996 | ||||
1 | Marco Knaller (bis 30.08.2017) | 26.03.1987 | |||
13 | Rick Wulle (bis 30.06.2022) | 04.06.1994 | |||
16 | Marcel Schuhen (bis 30.06.2019) | 13.01.1993 | |||
30 | Valentino Jovic (bis 30.06.2018) | 17.05.1998 | |||
Abwehr | |||||
4 | Damian Roßbach (bis 30.06.2018) | 27.02.1993 | |||
5 | Marcel Seegert (bis 03.01.2019) | 29.04.1994 | |||
14 | Tim Kister (bis 30.06.2022) | 30.12.1986 | |||
19 | Leart Pacarada (bis 30.06.2020) | 08.10.1994 | |||
23 | Markus Karl (bis 30.06.2020) | 14.02.1986 | |||
24 | Philipp Klingmann (bis 30.06.2021) | 22.04.1988 | |||
34 | Tim Knipping (bis 30.06.2019) | 24.11.1992 | |||
36 | Ken Martin Gipson (bis 30.06.2019) | 24.02.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Denis Linsmayer (bis 29.07.2021) | 19.09.1991 | |||
8 | Nejmeddin Daghfous (bis 30.06.2019) | 01.10.1986 | |||
11 | Eroll Zejnullahu (bis 30.06.2018) | 19.10.1994 | |||
21 | Manuel Stiefler (bis 30.06.2018) | 25.07.1988 | |||
22 | Korbinian Vollmann (bis 30.06.2019) | 27.10.1993 | |||
26 | Ali Ibrahimaj (bis 30.06.2018) | 18.08.1991 | |||
27 | Maximilian Jansen (bis 30.06.2019) | 26.05.1993 | |||
28 | Philipp Förster (ab 17.08.2017) (bis 02.09.2019) | 04.02.1995 | |||
29 | Sahin Aygünes (ab 17.08.2017) (bis 30.06.2018) | 01.10.1990 | |||
31 | Stefan Kulovits (bis 30.06.2020) | 19.04.1983 | |||
Sturm | |||||
Haji Wright (ab 11.08.2017) (bis 30.06.2018) | 27.03.1998 | ||||
7 | Andrew Wooten (bis 30.06.2019) | 30.09.1989 | |||
9 | Rúrik Gíslason (ab 18.01.2018) (bis 30.06.2020) | 25.02.1988 | |||
9 | Lucas Höler (bis 29.12.2017) | 10.07.1994 | |||
10 | Richard Sukuta-Pasu (bis 30.06.2018) | 24.06.1990 | |||
18 | Robert Herrmann (bis 09.07.2018) | 10.08.1993 | |||
20 | José Vunguidica (bis 30.06.2018) | 03.01.1990 | |||
37 | Julian Derstroff (bis 30.06.2018) | 05.01.1992 | |||
38 | Mirco Born (bis 30.06.2018) | 28.06.1994 | |||
verliehen | |||||
Erik Zenga (bis 30.06.2018) | 18.01.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |