Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Bierofka (bis 05.11.2019) | 07.02.1979 | ||||
Oliver Beer (ab 12.05.2018) (bis 12.05.2018) | 14.09.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marco Hiller | 20.02.1997 | |||
30 | Johann Hipper (bis 30.06.2019) | 30.09.1998 | |||
37 | Alexander Strobl (bis 30.06.2018) | 22.02.1993 | |||
39 | Hendrik Bonmann (ab 31.08.2017) (bis 05.07.2020) | 22.01.1994 | |||
40 | Tom Kretzschmar (bis 30.06.2018) | 19.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
2 | Eric Weeger (bis 05.07.2020) | 02.02.1997 | |||
3 | Sebastian Koch (bis 30.06.2018) | 01.01.1997 | |||
4 | Felix Weber (bis 05.07.2020) | 18.01.1995 | |||
6 | Jan Mauersberger (bis 30.06.2019) | 17.06.1985 | |||
11 | Christian Köppel (bis 30.06.2019) | 03.11.1994 | |||
17 | Daniel Wein (bis 30.06.2023) | 05.02.1994 | |||
19 | Lukas Aigner (bis 30.06.2018) | 19.04.1996 | |||
22 | Aaron Berzel (bis 05.07.2020) | 29.05.1992 | |||
25 | Lucas Genkinger (bis 30.06.2018) | 14.03.1995 | |||
29 | György Hursán (bis 15.02.2018) | 05.02.1997 | |||
36 | Phillipp Steinhart (ab 10.08.2017) (bis 30.06.2023) | 07.07.1992 | |||
44 | Leon Klassen (bis 30.06.2018) | 29.05.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Nicolas Andermatt (bis 30.06.2018) | 06.11.1995 | |||
8 | Simon Seferings (bis 31.01.2019) | 05.07.1995 | |||
10 | Timo Gebhart (bis 30.06.2018) | 12.04.1989 | |||
14 | Dennis Dressel (bis 30.06.2022) | 26.10.1998 | |||
16 | Benjamin Kindsvater (bis 05.07.2020) | 08.02.1993 | |||
27 | Michael Görlitz (ab 29.01.2018) (bis 30.06.2018) | 08.03.1987 | |||
41 | Martin Gambos (bis 05.02.2018) | 23.01.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Sascha Mölders (bis 19.12.2021) | 20.03.1985 | |||
18 | Nico Karger (bis 05.07.2020) | 01.02.1993 | |||
20 | Tobias Steer (bis 30.06.2018) | 17.02.1998 | |||
21 | Ugur Mustafa Türk (bis 30.06.2019) | 24.06.1997 | |||
23 | Nicholas Helmbrecht (bis 31.01.2019) | 30.01.1995 | |||
24 | Markus Ziereis (ab 10.08.2017) (bis 05.07.2020) | 26.08.1992 | |||
27 | Moritz Heinrich (bis 12.07.2017) | 03.07.1997 | |||
31 | Kodjovi Koussou (bis 30.06.2019) | 22.06.1992 | |||
33 | Felix Bachschmid (bis 30.06.2018) | 25.09.1996 | |||
54 | Mohamad Awata (bis 30.06.2018) | 10.07.1993 | |||
verliehen | |||||
György Hursán (ab 15.02.2018) (bis 30.06.2019) | 05.02.1997 | ||||
Martin Gambos (ab 05.02.2018) (bis 30.06.2018) | 23.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |